CASTANEDO SALMON GERARDO
Informe ejecutivo de CASTANEDO SALMON GERARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTANEDO SALMON GERARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OBRAS Y MANTENIMIENTOS MURIEDAS SL | Apoderado | 26/01/2023 | |
OBRAS Y CONSTRUCCIONES CASTANEDO SA | Apoderado | 22/03/2017 |
VINCULACIONES DE CASTANEDO SALMON GERARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTANEDO SALMON GERARDO
Empresa: OBRAS Y MANTENIMIENTOS MURIEDAS SL
Apoderado
- Castanedo Salmon Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1289 , F 127, S 8, H S 36635, I/A 2 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-39
Empresa: OBRAS Y CONSTRUCCIONES CASTANEDO SA
Apoderado
- Castanedo Salmon Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 754 , F 107, S 8, H S 3234, I/A 10 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-39
Empresa: OBRAS Y CONSTRUCCIONES CASTANEDO SA
Administrador Unico
- Castanedo Salmon Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 754 , F 107, S 8, H S 3234, I/A 9 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-39
Empresa: OBRAS Y CONSTRUCCIONES CASTANEDO SA
Administrador Unico
- Castanedo Salmon Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 754 , F 107, S 8, H S 3234, I/A 8 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-39
Información de CASTANEDO SALMON GERARDO
Mostramos los datos de CASTANEDO SALMON GERARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTANEDO SALMON GERARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos