CASTAÑEDA ROCA ANTONIO
Informe ejecutivo de CASTAÑEDA ROCA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTAÑEDA ROCA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JAN IBIZA 2005 SL | Apoderado Solidario | 08/11/2018 | |
CISAM CANARIAS SL | Liquidador Mancomunado | 05/08/2013 | |
C. O. A. CONSTRUCCIONES REFORMAS Y PROMOCIONES CANARIAS SL | Liquidador | 10/05/2013 | |
B.A.M. ALFA SHIP SL | Socio Unico | 26/10/2012 |
VINCULACIONES DE CASTAÑEDA ROCA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTAÑEDA ROCA ANTONIO
Empresa: JAN IBIZA 2005 SL
Apoderado Solidario
- Castañeda Roca Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33217 , F 75, S 8, H B 224176, I/A 10 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-08
Empresa: UNITED SHIPCHANDLER SL
Liquidador
- Castañeda Roca Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1854 , F 209, S 8, H GC 38982, I/A 2 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-35
Empresa: UNITED SHIPCHANDLER SL
Administrador Unico
- Castañeda Roca Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1854 , F 209, S 8, H GC 38982, I/A 2 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-35
Empresa: CISAM CANARIAS SL
Liquidador Mancomunado
- Castañeda Roca Antonio
- Singer Diamant Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1993 , F 119, S 8, H GC 44518, I/A 3 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-35
Empresa: CISAM CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Castañeda Roca Antonio
- Compañia Internacional De Suministros Aereo Mariti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1993 , F 119, S 8, H GC 44518, I/A 3 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-35
Liquidador
- Castañeda Roca Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1658 , F 140, S 8, H GC 30607, I/A 2 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-35
Administrador Unico
- Castañeda Roca Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1658 , F 140, S 8, H GC 30607, I/A 2 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-35
Empresa: B.A.M. ALFA SHIP SL
Socio Único
- Castañeda Roca Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1281 , F 69, S 8, H GC 15554, I/A 6 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-35
Empresa: ALFASHIP SHIPPING AGENCY SL
Administrador Unico
- Castañeda Roca Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1988 , F 113, S 8, H GC 44288, I/A 3 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-35
Empresa: CISAM CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Castañeda Roca Antonio
- Compañia Internacional De Suministros Aereo Mariti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1993 , F 117, S 8, H GC 44518, I/A 1 (23/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-128-35
VER MAS ACTOS
Información de CASTAÑEDA ROCA ANTONIO
Mostramos los datos de CASTAÑEDA ROCA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTAÑEDA ROCA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos