CASTAÑE MAGNO MARIA DEL CORAL
Informe ejecutivo de CASTAÑE MAGNO MARIA DEL CORAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASTAÑE MAGNO MARIA DEL CORAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVOLUTION MADRID SL | Apoderado Solidario | 22/09/2021 |
VINCULACIONES DE CASTAÑE MAGNO MARIA DEL CORAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTAÑE MAGNO MARIA DEL CORAL
Empresa: EVOLUTION MADRID SL
Apoderado Solidario
- Borjas Hernandez Antonio Emilio
- Castañe Magno Maria Del Coral
- Gonzalez Tapia Maria Luisa
- Heckh Norman Luis
- Liu Yu Liu Ying
- Mingorance Maroto Francisco Javier
- Tena Sanz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42298 , F 25, S 8, H M 748823, I/A 3 (22/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-188-28
Empresa: PARQUE EOLICO MARMELLAR SL
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
- Castañe Magno Maria Del Coral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35170 , F 153, S 8, H M 524382, I/A 28 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-28
Empresa: PARQUE EOLICO LA BOGA SL
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
- Castañe Magno Maria Del Coral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35102 , F 83, S 8, H M 524380, I/A 32 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-28
Empresa: WIND ROSE RENEWABLES SL
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
- Castañe Magno Maria Del Coral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34238 , F 221, S 8, H M 615923, I/A 18 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-28
Empresa: PARQUE EOLICO LA BOGA SL
Secretario No Consejero
- Castañe Magno Maria Del Coral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35102 , F 83, S 8, H M 524380, I/A 31 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-28
Empresa: PARQUE EOLICO MARMELLAR SL
Secretario No Consejero
- Castañe Magno Maria Del Coral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35170 , F 153, S 8, H M 524382, I/A 27 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Empresa: PARQUE EOLICO MARMELLAR SL
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Castañe Magno Maria Del Coral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35170 , F 153, S 8, H M 524382, I/A 27 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Empresa: WIND ROSE RENEWABLES SL
Secretario No Consejero
- Castañe Magno Maria Del Coral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34238 , F 221, S 8, H M 615923, I/A 17 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-28
Empresa: WIND ROSE RENEWABLES SL
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Castañe Magno Maria Del Coral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34238 , F 221, S 8, H M 615923, I/A 17 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-28
Empresa: WIND ROSE RENEWABLES SL
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Castañe Magno Maria Del Coral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34238 , F 219, S 8, H M 615923, I/A 12 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-28
VER MAS ACTOS
Información de CASTAÑE MAGNO MARIA DEL CORAL
Mostramos los datos de CASTAÑE MAGNO MARIA DEL CORAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTAÑE MAGNO MARIA DEL CORAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos