CASTAN POLO MANUEL
Informe ejecutivo de CASTAN POLO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTAN POLO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA | Apoderado | 27/12/2010 | 23/10/2018 |
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA | Apoderado | 15/12/2010 |
VINCULACIONES DE CASTAN POLO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTAN POLO MANUEL
Empresa: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
Apoderado
- Barreno Delgado Mariano
- Barrio Cuñado Alberto
- Barrio Gonzalez Alberto
- Bermejo Garcia Alfonso
- Blanco Bahamonde Estrella Aurea
- Carmona Cardador Maria Elizabeth
- Castan Polo Manuel
- De La Iglesia Sanz Antonio
- Diez Gallardo Noemi
- Doncel Sanchez Maria De La Luz
- Gimenez Vallejo Francisco Borja
- Gomez Escalonilla Sanchez Redondo Beatriz
- Hidalgo Rodriguez Ruben
- Jimenez Cortijos Joaquin
- Justel Rodriguez Jose Santos
- Lopez Carnicero Jesus Fernando
- Lopez Dominguez Sandra
- Lopez Valenzuela Manuel
- Lovera De La Cruz Rafael
- Martin Cabos Bernardo
- Martinez De Cañas Flores Laura
- Miguens Pedrosa Maria
- Mohamed Hamed Mariem
- Navarrete Martinez Mireia
- Osuna Reyes Alfonso
- Rogado Estevez Rafael
- Sanchez Redondo Elisabeth
- Sancho Gorostiaga Paloma
- Tauriñan Orantes David
- Urban Sanjuan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27363 , F 113, S 8, H M 2715, I/A 2285 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-28
Empresa: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Carrasco Cuadra Benjamin
- Castan Polo Manuel
- Cueto Guillen Antonio
- De Queros Cervantes Julian
- Elizari Bermejo Felix Angel
- Giraldez Martinez Jesus
- Gutierrez Benito Julio
- Gutierrez Benito Julio
- Martin Herranz Juan
- Martin Lopez Monica
- Martinez Fernandez Pedro Jose
- Martinez Gonzalez Angel
- Molina Aubanell Lorenzo Marcos
- Monge Herrero Sergio
- Montoro Mecerreyes Rafael
- Oviedo Martin Jose Manuel
- Pedemonte Lopez Juan
- Perez Ferrero Isidro- Jesus
- Perez Ferrero Isidro- Jesus
- Rivera Delgado Irene
- Rodriguez Fueyo Francisco
- Testera Vidal Carlos
- Torres Cardona Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27363 , F 103, S 8, H M 2715, I/A 2276 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-245-28
Información de CASTAN POLO MANUEL
Mostramos los datos de CASTAN POLO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTAN POLO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos