CASTAN ARA MARIA TERESA
Informe ejecutivo de CASTAN ARA MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASTAN ARA MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADRIDAV LIVE SL | Administrador Mancomunado | 16/11/2009 |
VINCULACIONES DE CASTAN ARA MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTAN ARA MARIA TERESA
Empresa: NOVATECA LIVE SL
Liquidador
- Castan Ara Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 611 , F 146, S 8, H HU 11946, I/A 2 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-22
Empresa: NOVATECA LIVE SL
Administrador Unico
- Castan Ara Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 611 , F 146, S 8, H HU 11946, I/A 2 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-22
Empresa: NOVATECA LIVE SL
Administrador Unico
- Castan Ara Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 611 , F 146, S 8, H HU 11946, I/A 1 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-22
Empresa: ADRIDAV LIVE SL
Administrador Mancomunado
- Castan Ara Maria Teresa
- Ibarz Lopez Antonio David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 568 , F 212, S 8, H HU 10298, I/A 1 (16/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-22
Empresa: CARTER-LIVE SERVICE SL
Administrador Solidario
- Castan Ara Maria Teresa
- Ibarz Lopez Antonio David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3445 , F 32, S 8, H Z 42288, I/A 4 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-212-50
Empresa: CENTRE VETERINARI ICA NATURA SL
Administrador Solidario
- Castan Ara Maria Teresa
- Ibarz Lopez Antonio David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 817 , F 16, S 8, H L 15739, I/A 4 (05/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-25
Información de CASTAN ARA MARIA TERESA
Mostramos los datos de CASTAN ARA MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTAN ARA MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos