CASPAR PETRUS JOHANNES VAN LIESHOUT
Informe ejecutivo de CASPAR PETRUS JOHANNES VAN LIESHOUT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASPAR PETRUS JOHANNES VAN LIESHOUT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMPLIFON LATAM HOLDING SL | REPR.143 RRM | 11/07/2024 | |
MICROSON SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/07/2024 | |
AMPLIFON LATAM HOLDING SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/02/2024 | |
MICROSON SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/01/2024 | |
MICROSON SA | Consejero | 25/08/2023 | |
AMPLIFON LATAM HOLDING SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/05/2023 | |
MICROSON SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/05/2023 |
VINCULACIONES DE CASPAR PETRUS JOHANNES VAN LIESHOUT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASPAR PETRUS JOHANNES VAN LIESHOUT
Empresa: AMPLIFON LATAM HOLDING SL
REPR.143 RRM
- Caspar Petrus Johannes Van Lieshout
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 540606, I/A 12 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-08
Empresa: MICROSON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Caspar Petrus Johannes Van Lieshout
- Niccolo Mosconi
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 61182, I/A 62 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-08
Empresa: AMPLIFON LATAM HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Caspar Petrus Johannes Van Lieshout
- Fernandez Navarro Francisco
- Gabriele Galli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47641 , F 75, S 8, H B 540606, I/A 10 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-08
Empresa: MICROSON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Caspar Petrus Johannes Van Lieshout
- Fernandez Navarro Francisco
- Lorenzo Fiorani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48776 , F 93, S 8, H B 61182, I/A 58 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-08
Empresa: MICROSON SA
Consejero
- Caspar Petrus Johannes Van Lieshout
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48776 , F 91, S 8, H B 61182, I/A 55 (25/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-08
Empresa: AMPLIFON LATAM HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Caspar Petrus Johannes Van Lieshout
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47641 , F 71, S 8, H B 540606, I/A 8 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-08
Empresa: MICROSON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Caspar Petrus Johannes Van Lieshout
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48094 , F 183, S 8, H B 61182, I/A 54 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-08
Información de CASPAR PETRUS JOHANNES VAN LIESHOUT
Mostramos los datos de CASPAR PETRUS JOHANNES VAN LIESHOUT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASPAR PETRUS JOHANNES VAN LIESHOUT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos