CASIMIRO ANDREU ROBERTO
Informe ejecutivo de CASIMIRO ANDREU ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASIMIRO ANDREU ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASARFONT SL | Consejero | 09/09/2024 | |
CASARFONT SL | Secretario | 09/09/2024 | |
MUEBLES AYEGUI SL | Administrador Solidario | 16/02/2023 | |
CASARFONT SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/03/2021 | |
MUNDO MUEBLE SL | Apoderado | 07/01/2021 | |
INMOBILIARIA CASFONDARIZ SA | Apoderado | 07/01/2021 | |
INMOBILIARIA CASFONDARIZ SA | Vicesecret. | 23/03/2015 | |
INMOBILIARIA CASFONDARIZ SA | Consejero | 17/09/2009 |
VINCULACIONES DE CASIMIRO ANDREU ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASIMIRO ANDREU ROBERTO
Empresa: CASARFONT SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Casimiro Andreu Roberto
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 5338, I/A 11 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-26
Empresa: CASARFONT SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Casimiro Andreu Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 5338, I/A 11 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-26
Empresa: MUEBLES AYEGUI SL
Administrador Solidario
- Casimiro Andreu Luis Miguel
- Casimiro Andreu Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 103, S 8, H NA 14827, I/A 2 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-31
Empresa: CASARFONT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Casimiro Andreu Luis Miguel
- Casimiro Andreu Roberto
- Perez Lamperez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 183, S 8, H LO 5338, I/A 8 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-26
Empresa: CASARFONT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Casimiro Andreu Luis Miguel
- Casimiro Andreu Roberto
- Perez Lamperez Isabel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 183, S 8, H LO 5338, I/A 8 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-26
Empresa: MUNDO MUEBLE SL
Apoderado
- Casimiro Andreu Luis Miguel
- Casimiro Andreu Roberto
- Perez Lamperez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 98, S 8, H NA 8769, I/A 31 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-31
Empresa: MUNDO MUEBLE SL
Apoderado Mancomunado
- Casimiro Andreu Luis Miguel
- Casimiro Andreu Roberto
- Casimiro Recalde Jose Luis
- Perez Lamperez Isabel
Apoderado Solidario
- Casimiro Andreu Luis Miguel
- Casimiro Andreu Roberto
- Casimiro Recalde Jose Luis
- Perez Lamperez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 98, S 8, H NA 8769, I/A 31 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-31
Empresa: INMOBILIARIA CASFONDARIZ SA
Apoderado
- Casimiro Andreu Luis Miguel
- Casimiro Andreu Roberto
- Perez Lamperez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 171 , F 205, S 8, H NA 3606, I/A 21 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-31
Empresa: INMOBILIARIA CASFONDARIZ SA
Apoderado Mancomunado
- Casimiro Andreu Luis Miguel
- Casimiro Andreu Roberto
- Casimiro Recalde Jose Luis
- Perez Lamperez Isabel
Apoderado Solidario
- Casimiro Andreu Luis Miguel
- Casimiro Andreu Roberto
- Casimiro Recalde Jose Luis
- Perez Lamperez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 171 , F 205, S 8, H NA 3606, I/A 21 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-31
Empresa: INMOBILIARIA CASFONDARIZ SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Casimiro Andreu Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 171 , F 204, S 8, H NA 3606, I/A 20 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-189-31
VER MAS ACTOS
Información de CASIMIRO ANDREU ROBERTO
Mostramos los datos de CASIMIRO ANDREU ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASIMIRO ANDREU ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos