CASILLAS VACHER DE LAPOUGE THIERRY RAMON
Informe ejecutivo de CASILLAS VACHER DE LAPOUGE THIERRY RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASILLAS VACHER DE LAPOUGE THIERRY RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOO FUTURE SL | Liquidador | 08/02/2021 | 08/02/2021 |
GOO FUTURE SL | Administrador Unico | 27/01/2015 | 08/02/2021 |
LUCORSER SL | Administrador Unico | 07/07/2016 | 20/03/2019 |
DESARROLLOS DE SALUD Y BELLEZA SL | Administrador Unico | 29/06/2012 | 09/01/2013 |
VINCULACIONES DE CASILLAS VACHER DE LAPOUGE THIERRY RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASILLAS VACHER DE LAPOUGE THIERRY RAMON
Empresa: GOO FUTURE SL
Liquidador
- Casillas Vacher De Lapouge Thierry Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32711 , F 59, S 8, H M 588849, I/A 3 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-28
Empresa: GOO FUTURE SL
Administrador Unico
- Casillas Vacher De Lapouge Thierry Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32711 , F 59, S 8, H M 588849, I/A 3 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-28
Empresa: LUCORSER SL
Administrador Unico
- Casillas Vacher De Lapouge Thierry Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18118 , F 162, S 8, H M 313426, I/A 6 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-28
Empresa: LUCORSER SL
Administrador Unico
- Casillas Vacher De Lapouge Thierry Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18118 , F 162, S 8, H M 313426, I/A 5 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-28
Empresa: GOO FUTURE SL
Administrador Unico
- Casillas Vacher De Lapouge Thierry Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32711 , F 59, S 8, H M 588849, I/A 2 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-28
Empresa: DESARROLLOS DE SALUD Y BELLEZA SL
Administrador Unico
- Casillas Vacher De Lapouge Thierry Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29898 , F 206, S 8, H M 538065, I/A 2 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-28
Empresa: DESARROLLOS DE SALUD Y BELLEZA SL
Administrador Unico
- Casillas Vacher De Lapouge Thierry Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29898 , F 205, S 8, H M 538065, I/A 1 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-28
Información de CASILLAS VACHER DE LAPOUGE THIERRY RAMON
Mostramos los datos de CASILLAS VACHER DE LAPOUGE THIERRY RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASILLAS VACHER DE LAPOUGE THIERRY RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos