CASILLAS TORRECILLA JORGE ANTONIO
Informe ejecutivo de CASILLAS TORRECILLA JORGE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE CASILLAS TORRECILLA JORGE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOYJORSA SL | Administrador Unico | 02/11/2010 |
VINCULACIONES DE CASILLAS TORRECILLA JORGE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASILLAS TORRECILLA JORGE ANTONIO
Empresa: NUPROM PROYECTOS SL
Administrador Solidario
- Casillas Torrecilla Alberto
- Casillas Torrecilla Jorge Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 103, S 8, H TO 28342, I/A 3 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-45
Empresa: MOYJORSA SL
Administrador Unico
- Casillas Torrecilla Jorge Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3400 , F 7, S 8, H C 46742, I/A 2 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-15
Empresa: MOYJORSA SL
Administrador Solidario
- Casillas Torrecilla Jorge Antonio
- Esmoris Busto Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3400 , F 7, S 8, H C 46742, I/A 2 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-15
Empresa: SOLUCIONES TECNICAS ACOR SL
Administrador Solidario
- Casillas Torrecilla Jorge Antonio
- Romero Murillo Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428 , F 89, S 8, H TO 28656, I/A 2 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-45
Empresa: MOYJORSA SL
Administrador Solidario
- Casillas Torrecilla Jorge Antonio
- Esmoris Busto Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1496 , F 121, S 8, H TO 31608, I/A 1 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-45
Empresa: FOMENTO ARQUITECTONICO CASILLAS SL
Administrador Unico
- Casillas Torrecilla Jorge Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1306 , F 224, S 8, H TO 23412, I/A 2 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-45
Administrador Unico
- Casillas Torrecilla Jorge Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1341 , F 125, S 8, H TO 24949, I/A 4 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-45
Empresa: GID CASILLAS SL
Administrador Unico
- Casillas Torrecilla Jorge Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 78, S 8, H TO 29313, I/A 3 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-45
Empresa: GID CASILLAS SL
Administrador Unico
- Casillas Torrecilla Jorge Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 78, S 8, H TO 29313, I/A 2 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-45
Administrador Mancomunado
- Casillas Torrecilla Jorge Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22134 , F 177, S 8, H M 394882, I/A 4 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-28
Información de CASILLAS TORRECILLA JORGE ANTONIO
Mostramos los datos de CASILLAS TORRECILLA JORGE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASILLAS TORRECILLA JORGE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos