CASILLAS SAN JUAN ROBERTO
Informe ejecutivo de CASILLAS SAN JUAN ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASILLAS SAN JUAN ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARTINREA HONSEL SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/11/2019 | 21/05/2024 |
MARTINREA HONSEL SPAIN SL | Apoderado | 12/03/2012 | 20/05/2021 |
VINCULACIONES DE CASILLAS SAN JUAN ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASILLAS SAN JUAN ROBERTO
Empresa: MARTINREA HONSEL SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Casillas San Juan Roberto
- Cirulis Peter John
- Hernandez Muñoz Angel
- Mendez Revilla Javier
- Perez-lafuente Cordoba Jose Manuel
- Rodriguez Segovia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 307514, I/A 36 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: MARTINREA HONSEL SPAIN SL
Apoderado
- Borrallo Ramognino Regina
- Cabanas Navazo Blanca
- Casillas San Juan Roberto
- Di Tosto Alfredo
- Hernandez Muñoz Angel
- Mendez Revilla Javier
- Mendez Revilla Javier
- Mendez Revilla Javier
- Nardiz Amurrio Juan Jose
- Nardiz Amurrio Juan Jose
- Perez-lafuente Cordoba Jose Manuel
- Perez-lafuente Cordoba Jose Manuel
- Rodriguez Segovia Luis
- Wildeboer Robert P
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25539 , F 47, S 8, H M 307514, I/A 34 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-28
Empresa: MARTINREA HONSEL SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Casillas San Juan Roberto
- Cirulis Peter John
- Hernandez Muñoz Angel
- Mendez Revilla Javier
- Perez-lafuente Cordoba Jose Manuel
- Rodriguez Segovia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25539 , F 46, S 8, H M 307514, I/A 33 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-28
Empresa: MARTINREA HONSEL SPAIN SL
Apoderado
- Casillas San Juan Roberto
- Hernandez Muñoz Angel
- Mendez Revilla Javier
- Nardiz Amurrio Juan Jose
- Perez Lafuente Jose Manuel
- Rodriguez Segovia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25539 , F 42, S 8, H M 307514, I/A 24 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-28
Información de CASILLAS SAN JUAN ROBERTO
Mostramos los datos de CASILLAS SAN JUAN ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASILLAS SAN JUAN ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos