CASIELLES BASTIAN MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de CASIELLES BASTIAN MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASIELLES BASTIAN MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIPAJOPACA SL | Apoderado | 27/02/2023 | |
CONSTRUCCIONES SILCA SA | Apoderado | 01/06/2017 | |
ALQUILERES SILCASA SL | Apoderado | 25/05/2017 | |
HOSTELERIA CULTURAL SL | Apoderado | 25/05/2017 |
VINCULACIONES DE CASIELLES BASTIAN MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASIELLES BASTIAN MARIA ISABEL
Empresa: PROMOCIONES FERALCA SA
Consejero
- Casielles Bastian Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1304 , F 214, S 8, H AS 4780, I/A 19 (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-33
Empresa: SIPAJOPACA SL
Apoderado
- Casielles Bastian Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4275 , F 190, S 8, H AS 51937, I/A 4 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-33
Empresa: PROMOCIONES FERALCA SA
Consejero
- Alvarez Casielles Maria Paloma
- Casielles Bastian Maria Isabel
- Trabanco Alvarez Victor Manuel
- Trabanco Garcia Maria Del Rosario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1304 , F 213, S 8, H AS 4780, I/A 15 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-33
Empresa: CONSTRUCCIONES SILCA SA
Apoderado
- Casielles Bastian Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1271 , F 98, S 8, H AS 4287, I/A 19 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-33
Empresa: HOSTELERIA CULTURAL SL
Apoderado
- Casielles Bastian Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3745 , F 105, S 8, H AS 38821, I/A 6 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-33
Empresa: ALQUILERES SILCASA SL
Apoderado
- Casielles Bastian Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2087 , F 150, S 8, H AS 16004, I/A 13 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-33
Empresa: HOSTELERIA CULTURAL SL
Administrador Solidario
- Alvarez Casielles Maria Paloma
- Casielles Bastian Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3745 , F 104, S 8, H AS 38821, I/A 5 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-33
Empresa: ALQUILERES SILCASA SL
Administrador Solidario
- Alvarez Casielles Maria Paloma
- Casielles Bastian Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2087 , F 150, S 8, H AS 16004, I/A 12 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-33
Empresa: CONSTRUCCIONES SILCA SA
Administrador Solidario
- Alvarez Casielles Maria Paloma
- Casielles Bastian Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1271 , F 97, S 8, H AS 4287, I/A 18 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-33
Empresa: CONSTRUCCIONES SILCA SA
Administrador Solidario
- Alvarez Casielles Maria Paloma
- Casielles Bastian Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1271 , F 97, S 8, H AS 4287, I/A 17 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-33
VER MAS ACTOS
Información de CASIELLES BASTIAN MARIA ISABEL
Mostramos los datos de CASIELLES BASTIAN MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASIELLES BASTIAN MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos