CASIAN ROSS ANDRES MAURICIO
Informe ejecutivo de CASIAN ROSS ANDRES MAURICIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASIAN ROSS ANDRES MAURICIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS INMOBILIARIOS BUCARAMANGA SL | Apoderado | 27/10/2023 | |
PROYECTOS INMOBILIARIOS LA SERENA SL | Administrador Solidario | 14/06/2023 | |
ADARVISE SL | Administrador Solidario | 07/06/2023 | |
QC DIRECCION Y GESTION SL | Socio Unico | 15/12/2022 | |
QC DIRECCION Y GESTION SL | Administrador Unico | 15/12/2022 | |
VALDON TASKS SL | Administrador Mancomunado | 07/04/2021 | |
VALDON TASKS SL | Apoderado | 29/03/2021 | |
QUALITYDESK SL | Administrador Solidario | 05/02/2014 |
VINCULACIONES DE CASIAN ROSS ANDRES MAURICIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASIAN ROSS ANDRES MAURICIO
Apoderado
- Casian Ross Andres Mauricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45760 , F 125, S 8, H M 804341, I/A 3 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
Empresa: PROYECTOS INMOBILIARIOS LA SERENA SL
Administrador Solidario
- Alonso Gonzalez Jaime
- Casian Ross Andres Mauricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44080 , F 83, S 8, H M 777517, I/A 2 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-28
Empresa: PROYECTOS INMOBILIARIOS LA SERENA SL
Administrador Unico
- Casian Ross Andres Mauricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44080 , F 83, S 8, H M 777517, I/A 2 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-28
Empresa: ADARVISE SL
Administrador Solidario
- Alonso Gonzalez Jaime
- Casian Ross Andres Mauricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43524 , F 25, S 8, H M 768566, I/A 2 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-111-28
Empresa: PROYECTOS INMOBILIARIOS LA SERENA SL
Administrador Unico
- Casian Ross Andres Mauricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44080 , F 80, S 8, H M 777517, I/A 1 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
Empresa: PROYECTOS INMOBILIARIOS LA SERENA SL
Socio Único
- Casian Ross Andres Mauricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44080 , F 80, S 8, H M 777517, I/A 1 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
Empresa: QC DIRECCION Y GESTION SL
Administrador Unico
- Casian Ross Andres Mauricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44375 , F 138, S 8, H M 782082, I/A 1 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Empresa: QC DIRECCION Y GESTION SL
Socio Único
- Casian Ross Andres Mauricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44375 , F 138, S 8, H M 782082, I/A 1 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Empresa: VALDON TASKS SL
Administrador Mancomunado
- Casian Ross Andres Mauricio
- Zapatero Ortega Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40727 , F 56, S 8, H M 722673, I/A 4 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-28
Empresa: VALDON TASKS SL
Apoderado
- Casian Ross Andres Mauricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40727 , F 55, S 8, H M 722673, I/A 2 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-28
VER MAS ACTOS
Información de CASIAN ROSS ANDRES MAURICIO
Mostramos los datos de CASIAN ROSS ANDRES MAURICIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASIAN ROSS ANDRES MAURICIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos