CASES NOLLA EMILIO
Informe ejecutivo de CASES NOLLA EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASES NOLLA EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FMC FORET SA | Apoderado Solidario | 02/10/2014 | 10/05/2023 |
FMC FORET SA | Apoderado | 10/05/2023 | |
FMC FORET SA | Consejero | 02/07/2020 | 04/08/2022 |
FMC FORET SA | Presidente | 02/07/2020 | 04/08/2022 |
FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS SA | Administrador Mancomunado | 15/04/2021 | 03/08/2022 |
FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS SA | Apoderado | 04/07/2016 | 29/06/2022 |
FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS SA | Apoderado | 30/04/2015 | 29/06/2022 |
FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS SA | Apoderado | 29/06/2022 | |
FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS SA | Administrador Mancomunado | 30/04/2015 | 15/04/2021 |
FRUTARIA INNOVATION SL | Apoderado | 05/10/2009 |
VINCULACIONES DE CASES NOLLA EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASES NOLLA EMILIO
Empresa: FMC FORET SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Cases Nolla Emilio
- Robert T Forbes
Apoderado
- Cases Nolla Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44527 , F 179, S 8, H B 28789, I/A 472 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-08
Empresa: FMC FORET SA
Consejero
- Andrew David Sandifer
- Cases Nolla Emilio
Presidente
- Cases Nolla Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44527 , F 179, S 8, H B 28789, I/A 471 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-08
Empresa: FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS SA
Administrador Mancomunado
- Cases Nolla Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33439 , F 12, S 8, H M 108625, I/A 84 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-28
Empresa: FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS SA
Apoderado
- Cases Nolla Emilio
- Cases Nolla Emilio
- Cases Nolla Emilio
- Chang Lin-wen
- Chang Lin-wen
- Have Peache A. O
- Worthington Robert F
- Worthington Robert F
- Worthington Robert F
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33439 , F 11, S 8, H M 108625, I/A 81 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-28
Empresa: FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS SA
Administrador Mancomunado
- Cases Nolla Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33439 , F 8, S 8, H M 108625, I/A 77 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-28
Empresa: FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS SA
Administrador Mancomunado
- Cases Nolla Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33439 , F 8, S 8, H M 108625, I/A 77 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-28
Empresa: FMC FORET SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
- Cases Nolla Emilio
Presidente
- Cases Nolla Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44527 , F 177, S 8, H B 28789, I/A 469 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-08
Empresa: CHEMINOVA AGRO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33439 , F 3, S 8, H M 108625, I/A 66 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-28
Empresa: CHEMINOVA AGRO SA
Apoderado
- Broe Jorgen
- Cases Nolla Emilio
- Cases Nolla Emilio
- Chang Lin-wen
- Deas Jr. Thomas C
- Deas Jr. Thomas C
- Fmc Corporation
- Gelting Thomas
- O. Have Peache A
- Worthington Robert F
- Worthington Robert F
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33439 , F 1, S 8, H M 108625, I/A 61 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-28
Empresa: CHEMINOVA AGRO SA
Administrador Mancomunado
- Cases Nolla Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19924 , F 154, S 8, H M 108625, I/A 60 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-28
VER MAS ACTOS
Información de CASES NOLLA EMILIO
Mostramos los datos de CASES NOLLA EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASES NOLLA EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos