CASERO VELAZQUEZ MARIA DEL ROSARIO
Informe ejecutivo de CASERO VELAZQUEZ MARIA DEL ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASERO VELAZQUEZ MARIA DEL ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMPERIUM CONSULTORES SL | Administrador Unico | 25/01/2023 |
VINCULACIONES DE CASERO VELAZQUEZ MARIA DEL ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASERO VELAZQUEZ MARIA DEL ROSARIO
Administrador Unico
- Casero Velazquez Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 665621, I/A 3 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: INVERASTURES RENT SL
Administrador Unico
- Casero Velazquez Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 59753, I/A 3 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-33
Empresa: AOA CREA GRUPO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Casero Velazquez Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 667001, I/A 3 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-28
Empresa: IMPERIUM CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Casero Velazquez Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39836 , F 140, S 8, H M 707765, I/A 2 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-28
Empresa: AOA CREA GRUPO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Casero Velazquez Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37417 , F 33, S 8, H M 667001, I/A 2 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Empresa: CRECIENTE EFICIENCIA ENERGETICA SL
Administrador Unico
- Casero Velazquez Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37325 , F 200, S 8, H M 665621, I/A 1 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-28
Información de CASERO VELAZQUEZ MARIA DEL ROSARIO
Mostramos los datos de CASERO VELAZQUEZ MARIA DEL ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASERO VELAZQUEZ MARIA DEL ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos