CASERO PELAZ IGNACIO
Informe ejecutivo de CASERO PELAZ IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE CASERO PELAZ IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECO WORLD SPORTS SL | Administrador Mancomunado | 08/04/2022 | |
BESTRY SIGLO XXI SL | Administrador Solidario | 13/12/2013 |
VINCULACIONES DE CASERO PELAZ IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASERO PELAZ IGNACIO
Empresa: DEMETRIO SERRANO E HIJOS SL
Apoderado
- Casero Pelaz Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16971 , F 66, S 8, H M 290397, I/A 7 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2351 , F 60, S 8, H CA 20329, I/A 27 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-11
Empresa: ECO WORLD SPORTS SL
Administrador Mancomunado
- Casero Pelaz Ignacio
- Castellano Zapatero Gabriel
- Parga Landa Manuel Francisco
- Parga Landa Santiago-arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43405 , F 1, S 8, H M 766645, I/A 1 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-28
Apoderado Solidario
- Casero Pelaz Ignacio
- Casero Pelaz Santiago
Apoderado
- Casal Adorna Jose Antonio
- Casero Pelaz Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13605 , F 209, S 8, H M 14258, I/A 20 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-28
Empresa: CASERO SANCHEZ CARTERA SL
Administrador Solidario
- Casero Pelaz Ignacio
- Casero Pelaz Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19489 , F 2, S 8, H M 342102, I/A 2 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-28
Empresa: CASERO SANCHEZ CARTERA SL
Administrador Unico
- Casero Pelaz Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19489 , F 2, S 8, H M 342102, I/A 2 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-28
Empresa: DEMETRIO SERRANO E HIJOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Casero Pelaz Ignacio
- Casero Pelaz Santiago
Consejero
- Casero Pelaz Ignacio
- Casero Pelaz Santiago
Secretario
- Casero Pelaz Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16971 , F 65, S 8, H M 290397, I/A 6 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-28
Empresa: RESCO PROMOCIONES DEL SUR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Casero Pelaz Ignacio
- Casero Pelaz Santiago
- Villalonga March Juan Carlos
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Casero Pelaz Ignacio
- Casero Pelaz Santiago
- RESCO GESTION INMOBILIARIA INTEGRAL SL
- Villalonga March Juan Carlos
Presidente
Representante
Secretario
- Casero Pelaz Ignacio
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15641 , F 108, S 8, H M 263397, I/A 3 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- ARCEBAL FAM SL
- Casero Pelaz Ignacio
- Casero Pelaz Santiago
- Rodriguez Arce Antonio
Presidente
Representante
Secretario
- Casero Pelaz Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13605 , F 208, S 8, H M 14258, I/A 19 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-28
Empresa: RESCO HOTELES SL
Consejero
Representante
Secretario
- Casero Pelaz Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20094 , F 222, S 8, H M 354650, I/A 8 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-28
VER MAS ACTOS
Información de CASERO PELAZ IGNACIO
Mostramos los datos de CASERO PELAZ IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASERO PELAZ IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos