CASERO FERNANDEZ VICTORIA
Informe ejecutivo de CASERO FERNANDEZ VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE CASERO FERNANDEZ VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASYCON SL | Administrador Unico | 09/09/2014 | 18/07/2017 |
LUVICE SA | Administrador Unico | 28/10/2009 | 26/04/2017 |
INCYM SA | Administrador Unico | 07/08/2009 | 26/04/2017 |
PALOCAR SL | Administrador Unico | 26/04/2017 | |
GUDALCYM SL | Administrador Unico | 26/04/2017 | |
PARLIPAR SL | Administrador Mancomunado | 21/05/2013 | |
PARLICON SL | Administrador Mancomunado | 21/05/2013 |
VINCULACIONES DE CASERO FERNANDEZ VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASERO FERNANDEZ VICTORIA
Empresa: CASYCON SL
Administrador Unico
- Casero Fernandez Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2153, L 1066, F 82, S 8, H MA 16835, I/A 12 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-29
Empresa: GUDALCYM SL
Administrador Unico
- Casero Fernandez Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2151, L 1064, F 66, S 8, H MA 3942, I/A 11 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-29
Empresa: LUVICE SA
Administrador Unico
- Casero Fernandez Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5332, L 4239, F 88, S 8, H MA 12588, I/A 10 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-29
Empresa: PALOCAR SL
Administrador Unico
- Casero Fernandez Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2151, L 1064, F 73, S 8, H MA 15055, I/A 13 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-29
Empresa: INCYM SA
Administrador Unico
- Casero Fernandez Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5041, L 3948, F 129, S 8, H MA 5799, I/A 13 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-29
Empresa: LUVICE SA
Administrador Unico
- Casero Fernandez Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1416, L 329, F 188, S 8, H MA 12588, I/A 8 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-29
Empresa: INCYM SA
Administrador Unico
- Casero Fernandez Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5041, L 3948, F 129, S 8, H MA 5799, I/A 12 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-29
Empresa: CASYCON SL
Administrador Unico
- Casero Fernandez Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2153, L 1066, F 82, S 8, H MA 16835, I/A 11 (09/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-178-29
Empresa: PARLICON SL
Administrador Mancomunado
- Alonso Martinez Javier
- Casero Fernandez Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3171, L 2084, F 26, S 8, H MA 59443, I/A 3 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-29
Empresa: PARLIPAR SL
Administrador Mancomunado
- Alonso Martinez Javier
- Casero Fernandez Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2745, L 1658, F 41, S 8, H MA 47685, I/A 4 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-29
VER MAS ACTOS
Información de CASERO FERNANDEZ VICTORIA
Mostramos los datos de CASERO FERNANDEZ VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASERO FERNANDEZ VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos