CASCALES BLANES ANTONIO MANUEL
Informe ejecutivo de CASCALES BLANES ANTONIO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASCALES BLANES ANTONIO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENOVARTE INVERSIONES SL | Socio Unico | 26/03/2012 | |
RENOVARTE INVERSIONES SL | Administrador Unico | 26/03/2012 | |
PROMO-ASELPIN SL | Liquidador Solidario | 20/04/2011 | |
INVERSIONES CASCALES Y MARAÑON SL | Administrador Unico | 22/07/2009 |
VINCULACIONES DE CASCALES BLANES ANTONIO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASCALES BLANES ANTONIO MANUEL
Empresa: DUMVIDIS SL
Administrador Mancomunado
- Cascales Blanes Antonio Manuel
- Mira-marceli Garcia Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 200, S 8, H A 113438, I/A 3 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-03
Empresa: RENOVARTE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Cascales Blanes Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3446 , F 223, S 8, H A 121086, I/A 3 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-03
Empresa: RENOVARTE INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Cascales Blanes Antonio Manuel
- Mira-marceli Garcia Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3446 , F 223, S 8, H A 121086, I/A 3 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-03
Empresa: RENOVARTE INVERSIONES SL
Socio Único
- Cascales Blanes Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3446 , F 223, S 8, H A 121086, I/A 3 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-03
Empresa: PROMO-ASELPIN SL
Liquidador Solidario
- Bonet Soria Juan Bautista
- Cascales Blanes Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2680 , F 135, S 8, H A 78106, I/A 3 (20/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-03
Empresa: SILDAVIA INVERSIONES SL
Liquidador Solidario
- Bonet Soria Juan Bautista
- Cascales Blanes Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2861 , F 215, S 8, H A 88229, I/A 4 (20/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-03
Empresa: SILDAVIA INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Bonet Soria Juan Bautista
- Cascales Blanes Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2861 , F 215, S 8, H A 88229, I/A 4 (20/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-03
Empresa: RENOVARTE INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Cascales Blanes Antonio Manuel
- Mira-marceli Garcia Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3446 , F 223, S 8, H A 121086, I/A 2 (17/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-187-03
Empresa: RENOVARTE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Cascales Blanes Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3446 , F 223, S 8, H A 121086, I/A 2 (17/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-187-03
Empresa: RENOVARTE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Cascales Blanes Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3446 , F 222, S 8, H A 121086, I/A 1 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-81-03
VER MAS ACTOS
Información de CASCALES BLANES ANTONIO MANUEL
Mostramos los datos de CASCALES BLANES ANTONIO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASCALES BLANES ANTONIO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos