CASCALES ABELLA LETICIA
Informe ejecutivo de CASCALES ABELLA LETICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASCALES ABELLA LETICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VORWERK IT SERVICES IBERICA SL SOCIEDAD COMANDITARIA | Apoderado Solidario | 18/06/2024 | |
VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT SL | Apoderado Mancomunado | 14/04/2023 | |
VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT SL S COM | Apoderado Mancomunado | 14/04/2023 | |
VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT SL | Apoderado | 12/07/2022 | |
VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT SL S COM | Apoderado | 12/07/2022 | |
VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT SL S COM | Apoderado | 07/07/2021 | |
VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT SL | Apoderado | 06/07/2021 | |
SANTANDER COLECTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA 1 FP | Miem.Com.Ctr | 21/06/2019 | |
SANTANDER COLECTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA 1 FP | Miem.Com.Ctr | 25/01/2019 |
VINCULACIONES DE CASCALES ABELLA LETICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASCALES ABELLA LETICIA
Apoderado Solidario
- Cascales Abella Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 733265, I/A 8 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-28
Empresa: VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT SL S COM
Apoderado Mancomunado
- Cascales Abella Leticia
- Manera Simone
- Manera Simone
- Martinez Gil Araceli
- Pino Reyes Carlos
- Resa Ruiz David
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23653 , F 47, S 8, H M 21952, I/A 102 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-28
Empresa: VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT SL
Apoderado Mancomunado
- Cascales Abella Leticia
- Manera Simone
- Manera Simone
- Martinez Gil Araceli
- Pino Reyes Carlos
- Resa Ruiz David
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34118 , F 179, S 8, H M 160963, I/A 58 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-28
Empresa: VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT SL S COM
Apoderado
- Cascales Abella Leticia
- Cascales Abella Leticia
- Fernandez Simal Fernandez Juan Ignacio
- Martinez Gil Araceli
- Pino Reyes Carlos
- Pino Reyes Carlos
- Resa Ruiz David
- Resa Ruiz David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23653 , F 43, S 8, H M 21952, I/A 97 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-28
Empresa: VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT SL
Apoderado
- Cascales Abella Leticia
- Cascales Abella Leticia
- Fernandez Simal Fernandez Juan Ignacio
- Martinez Gil Araceli
- Pino Reyes Carlos
- Pino Reyes Carlos
- Resa Ruiz David
- Resa Ruiz David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34118 , F 175, S 8, H M 160963, I/A 53 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-28
Empresa: VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT SL S COM
Apoderado
- Cascales Abella Leticia
- Cerezo Lallana Emilio
- Fernandez Simal Fernandez Juan Ignacio
- Francoise Cecile Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23653 , F 42, S 8, H M 21952, I/A 94 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-28
Empresa: VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT SL
Apoderado
- Cascales Abella Leticia
- Cerezo Lallana Emilio
- Fernandez Simal Fernandez Juan Ignacio
- Francoise Cecile Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34118 , F 174, S 8, H M 160963, I/A 51 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-28
Miem.Com.Ctr
- Cascales Abella Leticia
- Jofre Bravo Jaume
- Salamanca Montero Ana Isabel
- Triviño Perez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21988 , F 143, S 8, H M 61, I/A 206 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
Miem.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21988 , F 142, S 8, H M 61, I/A 204 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-28
Información de CASCALES ABELLA LETICIA
Mostramos los datos de CASCALES ABELLA LETICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASCALES ABELLA LETICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos