CASBAS ALMUDI MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de CASBAS ALMUDI MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASBAS ALMUDI MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGV ROBOTICS SL | Administrador Solidario | 02/10/2020 | |
SERVICIO Y MAQUINARIA ARAGONESES SA | Apoderado | 02/12/2019 | |
SERVICIO Y MAQUINARIA ARAGONESES SA | Consejero | 26/08/2015 | |
FULL SERVICE ARAGON SL | Administrador Solidario | 21/11/2014 |
VINCULACIONES DE CASBAS ALMUDI MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASBAS ALMUDI MARIA CARMEN
Empresa: SERVICIO Y MAQUINARIA ARAGONESES SA
Consejero
- Alvarez Garcia Jose
- Casbas Almudi Maria Carmen
- Casbas Fraile Andres
- Casbas Fraile Angel
- Cebollada Lacambra Francisca
- Herrero Navarro Angel Tomas
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3718 , F 38, S 8, H Z 2699, I/A 28 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-50
Empresa: AGV ROBOTICS SL
Administrador Solidario
- Casbas Almudi Maria Carmen
- Casbas Almudi Miguel Angel
- Casbas Cebollada Andres Daniel
- Herrero Gallego Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4485 , F 216, S 8, H Z 67580, I/A 1 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-50
Empresa: SERVICIO Y MAQUINARIA ARAGONESES SA
Apoderado
- Casbas Almudi Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3718 , F 37, S 8, H Z 2699, I/A 25 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-50
Empresa: SERVICIO Y MAQUINARIA ARAGONESES SA
Apoderado
- Casbas Almudi Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3718 , F 37, S 8, H Z 2699, I/A 25 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-50
Empresa: SERVICIO Y MAQUINARIA ARAGONESES SA
Apoderado
- Casbas Almudi Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3718 , F 37, S 8, H Z 2699, I/A 23 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-50
Empresa: SERVICIO Y MAQUINARIA ARAGONESES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Garcia Jose
- Casbas Almudi Maria Carmen
- Casbas Fraile Andres
- Casbas Fraile Angel
- Cebollada Lacambra Francisca
- Herrero Navarro Angel Tomas
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3718 , F 33, S 8, H Z 2699, I/A 20 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-50
Empresa: SERVICIO Y MAQUINARIA ARAGONESES SA
Apoderado Solidario
- Casbas Almudi Maria Carmen
- Casbas Almudi Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3718 , F 33, S 8, H Z 2699, I/A 20 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-50
Empresa: SERVICIO Y MAQUINARIA ARAGONESES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alvarez Garcia Jose
- Casbas Almudi Maria Carmen
- Casbas Almudi Miguel Angel
- Casbas Fraile Andres
- Cebollada Lacambra Francisca
- Herrero Navarro Angel Tomas
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3718 , F 33, S 8, H Z 2699, I/A 20 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-50
Empresa: FULL SERVICE ARAGON SL
Administrador Solidario
- Casbas Almudi Maria Carmen
- Casbas Almudi Miguel Angel
- Casbas Cebollada Andres Daniel
- Herrero Gallego Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4072 , F 35, S 8, H Z 57459, I/A 1 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-50
Empresa: SERVICIO Y MAQUINARIA ARAGONESES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alvarez Garcia Jose
- Casbas Almudi Maria Carmen
- Casbas Almudi Miguel Angel
- Casbas Fraile Andres
- Cebollada Lacambra Francisca
- Herrero Navarro Angel Tomas
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3718 , F 33, S 8, H Z 2699, I/A 18 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-50
VER MAS ACTOS
Información de CASBAS ALMUDI MARIA CARMEN
Mostramos los datos de CASBAS ALMUDI MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASBAS ALMUDI MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos