CASASOLA LUNA MONTSERRAT
Informe ejecutivo de CASASOLA LUNA MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASASOLA LUNA MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERCAJA BANCO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/03/2018 | 28/09/2022 |
FONDO DE PENSIONES DE EMPLEADOS DEL MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE BADAJOZ FEBADAJOZ FP | Secr.Com.Ctr | 21/11/2012 | 20/11/2017 |
FONDO DE PENSIONES DE EMPLEADOS DEL MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE BADAJOZ FEBADAJOZ FP | Miem.Com.Ctr | 06/08/2010 | 20/11/2017 |
INMOBILIARIA IMPULSO XXI SA | Consejero | 18/03/2014 | 11/11/2014 |
VINCULACIONES DE CASASOLA LUNA MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASASOLA LUNA MONTSERRAT
Empresa: IBERCAJA BANCO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Agustin Oliva Juan Carlos
- Albaladejo Gonzalez Pablo
- Andres Andreu David
- Antolin Tobar Patricia
- Beamonte Lafuente Jesus Antonio
- Campo Lillo Maria Del Carmen
- Casasola Luna Montserrat
- Cases Mas Juan Manuel
- Coiduras Costa Jose Maria
- Company Muñoz Maria
- Costa Sanz Daniel
- Escribano Sanchez Elena
- Espes Blasco Maria Teresa
- Esteban Ruiz Ignacio
- Garcia Arroyo Sergio
- Garcia Rueda Sergio
- Gil De La Hoz Virginia
- Les Mancho Jesus A
- Lopez Gonzalez Roman
- Lopez Rodriguez Jesus
- Martinez Ortiz Sonia
- Navarro Fuentes Hector
- Pallares Rosales Jose Antonio
- Palma Rodil Daniel
- Pantoja Fernandez Carolina
- Perez Tirado Laura
- Pujol Boj Federico
- Rodriguez Temiño Maria Pilar
- Rosa Rosa Rafael-angel
- Sanchez Dominguez Ivan
- Vara Gazapo Patricia
- Yebenes Villalba Emilio
Apoderado Solidario
- Arija De Francisco Diego
- Bozal Gomez De Segura Virginia
- Celis Rodriguez Maria
- De Rozas Gonzalez Maria Milagros
- Erauso Fernandez Blanca Maria
- Fernandez Sedano Francisca
- Funes Canton Inmaculada
- Garcia Baldera Fernando Javier
- Gonzalez Cuevas Crespo Maria Elena
- Lambea Pinacho Juan Carlos
- Malo Gimenez Mariano
- Monreal Bosqued Victor Manuel
- Pla Roset Maria
- Ramos Martinez Ignacio
- Reyes Olivares Jose Maria
- Rodriguez Rubio Estibaliz
- Ruiz Guerrero Mercedes
- Serrano Gill De Albornoz Francisco Jose
Apoderado
- Baselga Burillo Maria Paz
- Castellfort Borras Maria Cinta
- Corredor Corredor Lily
- Corzan Salueña Alfredo
- De Borja Gonzalez De Aguero Francisco
- De La Nava Fandos Carlos Javier
- Esteban Dolz Javier
- Frias Samper Oscar
- Garcia Espinosa Alfonso Jose
- Garcia Julvez Jose Ramon
- Garcia Torres Maria Pilar
- Gonzalez Seco Elena
- Guallar Hernandez Jose Angel
- Jimenez Perez Monica
- Lacambra Sanchez Maria Angeles
- Lazaro Crespo Jose-luis
- Molina Leza Gloria
- Nieva Martinez Maria Del Carmen
- Paniagua Garces Ana Maria
- Perez Alvarez Jose Angel
- Portella Guerrero Jose Maria
- Puerta Nevot Ernesto Fernando
- Queralt Perez Peregrin Vicente
- Quintilla Pena Francisco Javier
- Rodriguez Fiestas Moises Juan
- Saavedra Corrales Francisco Javier
- Sanchez Simon Marta
- Sangiao Torres Susana
- Sola Albareda Jesus Manuel
- Tirado Moraza Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4573 , F 124, S 8, H Z 52186, I/A 2149 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-50
Empresa: IBERCAJA BANCO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Casasola Luna Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4247 , F 147, S 8, H Z 52186, I/A 1422 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-50
Miem.Com.Ctr
- Casasola Luna Montserrat
- Diaz Berrocal Juan Luis
- Garcia Pajuelo Manuel
- Jimenez Labrador Emilio
Secr.Com.Ctr
- Casasola Luna Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 502 , F 58, S 8, H BA 200, I/A 39 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-06
Empresa: INMOBILIARIA IMPULSO XXI SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aceiton Delgado Rufino
- Casasola Luna Montserrat
- Colorado Lozano Carlos
- Portillo Melo Jose Maria
- Sanchez Fernandez Antonio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 564 , F 13, S 8, H BA 11179, I/A 22 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-06
Empresa: INMOBILIARIA IMPULSO XXI SA
Consejero
- Aceiton Delgado Rufino
- Casasola Luna Montserrat
- Sanchez Fernandez Antonio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 564 , F 11, S 8, H BA 11179, I/A 20 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-06
Miem.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
- Casasola Luna Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 502 , F 58, S 8, H BA 200, I/A 38 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-06
Miem.Com.Ctr
- Becerro Garijo Carlos
- Cano Arroyo Alejandro
- Casasola Luna Montserrat
- Diaz Berrocal Juan Luis
- Gallego Vela Jose
- Garcia Pajuelo Manuel
- Gonzalez Moreno Antonio
- Gutierrez Martinez Joaquin
- Huertas Cabo Maria Isabel
- Jimenez Labrador Emilio
- Manchon Sanchez Antonio
- Merino Maqueda Jose Luis
- Navarro Abad Rocio
- Romero Marcos Leopoldo
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 45, S 8, H BA 200, I/A 34 (06/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-157-06
Miem.Com.Ctr
- Cano Arroyo Antonio Alejandro
- Casasola Luna Montserrat
- Diaz Berrocal Juan Luis
- Gallego Vela Jose
- Garcia Pajuelo Manuel
- Gonzalez Moreno Antonio
- Huertas Cabo Maria Isabel
- Jimenez Labrador Emilio
- Jimenez Sanchez Maria Isabel
- Manchon Sanchez Antonio
- Mejias Reigada Marcos Antonio
- Merino Maqueda Jose Luis
- Navarro Abad Rocio
- Rivera Porras Manuel
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 45, S 8, H BA 200, I/A 34 (06/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-157-06
Información de CASASOLA LUNA MONTSERRAT
Mostramos los datos de CASASOLA LUNA MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASASOLA LUNA MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos