CASAS VERDU LAURA
Informe ejecutivo de CASAS VERDU LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASAS VERDU LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNOLOGIA GRAFICA SL | Secretario | 10/07/2023 | |
TECNOLOGIA GRAFICA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 10/07/2023 | |
TECNOLOGIA GRAFICA SL | Consejero | 10/07/2023 | |
DISEÑO DIGITAL TECNOLOGICO SL | Administrador Unico | 03/07/2023 | |
DISEÑO DIGITAL TECNOLOGICO SL | Socio Unico | 06/07/2012 |
VINCULACIONES DE CASAS VERDU LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASAS VERDU LAURA
Empresa: TECNOLOGIA GRAFICA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Casas Verdu Javier
- Casas Verdu Laura
- Casas Verdu Maria Jose
Consejero
- Casas Casas Jose Luis
- Casas Verdu Javier
- Casas Verdu Laura
- Casas Verdu Maria Jose
Presidente
Secretario
- Casas Verdu Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6462 , F 55, S 8, H M 105246, I/A 5 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-28
Empresa: DISEÑO DIGITAL TECNOLOGICO SL
Administrador Unico
- Casas Verdu Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30102 , F 3, S 8, H M 541850, I/A 2 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-129-28
Empresa: TECNOLOGIA GRAFICA SL
Administrador Unico
- Casas Verdu Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6462 , F 54, S 8, H M 105246, I/A 4 (07/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-28
Empresa: TECNOLOGIA GRAFICA SL
Administrador Unico
- Casas Verdu Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6462 , F 54, S 8, H M 105246, I/A 3 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-28
Empresa: DISEÑO DIGITAL TECNOLOGICO SL
Socio Único
- Casas Verdu Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30102 , F 2, S 8, H M 541850, I/A 1 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-28
Empresa: DISEÑO DIGITAL TECNOLOGICO SL
Administrador Unico
- Casas Casas Jose Luis
- Casas Verdu Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30102 , F 2, S 8, H M 541850, I/A 1 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-28
Información de CASAS VERDU LAURA
Mostramos los datos de CASAS VERDU LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASAS VERDU LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos