CASAS URRUTICOECHEA PEDRO JOSE
Informe ejecutivo de CASAS URRUTICOECHEA PEDRO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASAS URRUTICOECHEA PEDRO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRUPACION DE INTERESES COMUNES SL | Liquidador | 22/12/2016 |
VINCULACIONES DE CASAS URRUTICOECHEA PEDRO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASAS URRUTICOECHEA PEDRO JOSE
Empresa: DELTA CONTROL Y SERVICIOS SL
Apoderado
- Casas Urruticoechea Pedro Jose
- Garcia Ruiz De Azua Antonio Miguel
- Magariños Martinez Juan Jose
- Martinez Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3381 , F 162, S 8, H BI 3947,B , I/ 31 (14/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-77-48
Empresa: AGRUPACION DE INTERESES COMUNES SL
Liquidador
- Casas Urruticoechea Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4241 , F 144, S 8, H BI 35611, I/A 3 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-48
Empresa: AGRUPACION DE INTERESES COMUNES SL
Administrador Unico
- Casas Urruticoechea Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4241 , F 144, S 8, H BI 35611, I/A 3 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-48
Empresa: DELTA CONTROL Y SERVICIOS SL
Apoderado
- Casas Urruticoechea Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3381 , F 160, S 8, H BI 3947,B , I/ 26 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-48
Empresa: DELTA SEGURIDAD SA
Apoderado
- Casas Urruticoechea Pedro Jose
- Casas Urruticoechea Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5045 , F 11, S 8, H BI 1566,A , I/ 38 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-48
Información de CASAS URRUTICOECHEA PEDRO JOSE
Mostramos los datos de CASAS URRUTICOECHEA PEDRO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASAS URRUTICOECHEA PEDRO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos