CASAS TURON LEANDRO
Informe ejecutivo de CASAS TURON LEANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASAS TURON LEANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSTELERIA LA YESERIA SL | Administrador Solidario | 22/12/2009 | 09/12/2011 |
HOSTELERIA LA YESERIA SL | Administrador Mancomunado | 27/04/2009 | 22/12/2009 |
VINCULACIONES DE CASAS TURON LEANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASAS TURON LEANDRO
Empresa: HOSTELERIA LA YESERIA SL
Administrador Solidario
- Casas Turon Leandro
- Monforte Gimenez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3656 , F 150, S 8, H Z 47260, I/A 5 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-241-50
Empresa: HOSTELERIA LA YESERIA SL
Administrador Solidario
- Casas Turon Leandro
- Monforte Gimenez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3656 , F 150, S 8, H Z 47260, I/A 4 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-50
Empresa: HOSTELERIA LA YESERIA SL
Administrador Mancomunado
- Abad Frances Manuel
- Casas Turon Leandro
- Monforte Gimenez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3656 , F 150, S 8, H Z 47260, I/A 4 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-50
Empresa: HOSTELERIA LA YESERIA SL
Administrador Mancomunado
- Abad Frances Manuel
- Casas Turon Leandro
- Monforte Gimenez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3656 , F 150, S 8, H Z 47260, I/A 3 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-50
Empresa: HOSTELERIA LA YESERIA SL
Administrador Mancomunado
- Abad Frances Jose Maria
- Abad Frances Manuel
- Casas Turon Leandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3656 , F 150, S 8, H Z 47260, I/A 3 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-50
Información de CASAS TURON LEANDRO
Mostramos los datos de CASAS TURON LEANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASAS TURON LEANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos