CASAS SITJAS MONICA
Informe ejecutivo de CASAS SITJAS MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASAS SITJAS MONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LINKEY TECHNOLOGIES SL | Apoderado | 08/02/2024 | |
JCM DIGITAL BUILDING SL | Apoderado Solidario | 30/12/2022 | |
BOX TECHNOLOGIES 2020 SL | Apoderado Solidario | 07/01/2021 | |
E3A TECHNOLOGIES SA | Apoderado Solidario | 10/01/2019 | |
JCM TECHNOLOGIES SA | Apoderado Solidario | 10/01/2019 |
VINCULACIONES DE CASAS SITJAS MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASAS SITJAS MONICA
Empresa: LINKEY TECHNOLOGIES SL
Apoderado
- Casas Sitjas Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11510, L 8788, F 83, S 8, H V 216012, I/A 2 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-46
Empresa: JCM DIGITAL BUILDING SL
Apoderado Solidario
- Casas Sitjas Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48568 , F 222, S 8, H B 588488, I/A 2 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-08
Empresa: CAMPRUBI LLOGUER SL
Liquidador
- Casas Sitjas Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38837 , F 204, S 8, H B 337602, I/A 3 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-08
Empresa: CAMPRUBI LLOGUER SL
Administrador Unico
- Casas Sitjas Monica
Liquidador
- Casas Sitjas Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38837 , F 204, S 8, H B 337602, I/A 3 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-08
Empresa: BOX TECHNOLOGIES 2020 SL
Apoderado Solidario
- Casas Sitjas Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47545 , F 69, S 8, H B 555155, I/A 3 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-08
Empresa: CAMPRUBI LLOGUER SL
Administrador Unico
- Casas Sitjas Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38837 , F 204, S 8, H B 337602, I/A 2 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-08
Empresa: JCM TECHNOLOGIES SA
Apoderado Solidario
- Casas Sitjas Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44111 , F 203, S 8, H B 12779, I/A 41 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-08
Empresa: E3A TECHNOLOGIES SA
Apoderado Solidario
- Casas Sitjas Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31749 , F 224, S 8, H B 195018, I/A 9 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-08
Información de CASAS SITJAS MONICA
Mostramos los datos de CASAS SITJAS MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASAS SITJAS MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos