CASAS PEREZ RAIMUNDO
Informe ejecutivo de CASAS PEREZ RAIMUNDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASAS PEREZ RAIMUNDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESICUNA SA | Apoderado | 05/08/2022 | |
CUNIT AGRARIA SA | Administrador Unico | 18/04/2018 | 26/07/2022 |
CUNIT AGRARIA SA | Administrador Unico | 25/01/2013 | 18/04/2018 |
BARTUMEUS CASAS GARRIGA SCP | Administrador Solidario | 25/11/2010 |
VINCULACIONES DE CASAS PEREZ RAIMUNDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASAS PEREZ RAIMUNDO
Empresa: RESICUNA SA
Apoderado
- Casas Perez Raimundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37494 , F 74, S 8, H B 30619, I/A 16 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-08
Empresa: CUNIT AGRARIA SA
Administrador Unico
- Casas Perez Raimundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21423 , F 33, S 8, H B 22356, I/A 20 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-08
Empresa: CUNIT AGRARIA SA
Administrador Unico
- Casas Perez Raimundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21423 , F 33, S 8, H B 22356, I/A 18 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-08
Empresa: CUNIT AGRARIA SA
Administrador Unico
- Casas Perez Raimundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21423 , F 33, S 8, H B 22356, I/A 17 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-08
Empresa: CUNIT AGRARIA SA
Administrador Unico
- Casas Perez Raimundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21423 , F 33, S 8, H B 22356, I/A 17 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-08
Empresa: BARTUMEUS CASAS GARRIGA SCP
Administrador Solidario
- Bartumeus Jane Jose Maria
- Casas Perez Raimundo
- Garriga Valle Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36730 , F 118, S 8, H B 369970, I/A 4 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-08
Información de CASAS PEREZ RAIMUNDO
Mostramos los datos de CASAS PEREZ RAIMUNDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASAS PEREZ RAIMUNDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos