CASAS HERNAN JORDI
Informe ejecutivo de CASAS HERNAN JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CASAS HERNAN JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOTRANSVERSAL SL | Administrador Unico | 02/05/2014 | 11/06/2020 |
AUTOMOBILS PEDRAFORCA SL | Liquidador | 08/02/2016 | 08/02/2016 |
AUTOMOBILS PEDRAFORCA SL | Administrador | 08/02/2016 | |
AUTO MOTOR ARTES SL | REPR.143 RRM | 16/10/2015 | 05/02/2016 |
AUTO MOTOR ARTES SL | REPR.143 RRM | 05/02/2016 | 05/02/2016 |
AUTO MOTOR ARTES SL | REPR.143 RRM | 21/06/2012 | 16/10/2015 |
GARAJE TACHO SL | Administrador Unico | 14/06/2012 | 02/05/2014 |
AUTOTRANSVERSAL SL | REPR.143 RRM | 03/02/2012 | 02/05/2014 |
AUTO MOTOR ARTES SL | Administrador Solidario | 21/06/2012 | |
GARAJE TACHO SL | Administrador Unico | 26/05/2009 | 14/06/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CASAS HERNAN JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASAS HERNAN JORDI
Empresa: AUTOTRANSVERSAL SL
Administrador Unico
- Casas Hernan Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34826 , F 170, S 8, H B 251221, I/A 26 (11/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-08
Empresa: AUTOMOBILS PEDRAFORCA SL
Liquidador
- Casas Hernan Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28225 , F 162, S 8, H B 130009, I/A 7 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-08
Empresa: AUTOMOBILS PEDRAFORCA SL
Administrador
- Casas Hernan Jordi
Liquidador
- Casas Hernan Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28225 , F 162, S 8, H B 130009, I/A 7 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-08
Empresa: AUTO MOTOR ARTES SL
Liquidador
REPR.143 RRM
- Casas Hernan Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25428 , F 79, S 8, H B 88253, I/A 12 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-08
Empresa: AUTO MOTOR ARTES SL
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
- Casas Hernan Jordi
- Casas Hernan Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25428 , F 79, S 8, H B 88253, I/A 12 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-08
Empresa: AUTO MOTOR ARTES SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Casas Hernan Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25428 , F 79, S 8, H B 88253, I/A 11 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-08
Empresa: AUTO MOTOR ARTES SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Casas Hernan Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25428 , F 79, S 8, H B 88253, I/A 11 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-08
Empresa: AUTOTRANSVERSAL M V SL
Administrador Unico
- Casas Hernan Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34826 , F 163, S 8, H B 251221, I/A 20 (02/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-08
Empresa: AUTOTRANSVERSAL M V SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Casas Hernan Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34826 , F 163, S 8, H B 251221, I/A 20 (02/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-08
Empresa: AUTO MOTOR ARTES SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Casas Hernan Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25428 , F 78, S 8, H B 88253, I/A 10 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-08
VER MAS ACTOS
Información de CASAS HERNAN JORDI
Mostramos los datos de CASAS HERNAN JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASAS HERNAN JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos