CASAS GARRIDO DAVID
Informe ejecutivo de CASAS GARRIDO DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASAS GARRIDO DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WORKSHOP EXPERIENCE GROUP SL | Administrador Solidario | 10/07/2017 | 11/03/2022 |
JUST IMAGE SL | Administrador Solidario | 10/07/2017 | 07/01/2022 |
VINCULACIONES DE CASAS GARRIDO DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASAS GARRIDO DAVID
Empresa: JUST IMAGE SL
Administrador Solidario
- Casas Garrido David
- Hidalgo Romero Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36125 , F 101, S 8, H M 649088, I/A 2 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-28
Empresa: JUST IMAGE SL
Administrador Solidario
- Casas Garrido David
- Hidalgo Romero Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36125 , F 99, S 8, H M 649088, I/A 1 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-28
Empresa: WORKSHOP EXPERIENCE GROUP SL
Administrador Solidario
- Casas Garrido David
- Hidalgo Romero Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29759 , F 83, S 8, H M 535454, I/A 2 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-28
Información de CASAS GARRIDO DAVID
Mostramos los datos de CASAS GARRIDO DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASAS GARRIDO DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos