CASAS FELIP ENRIQUE
Informe ejecutivo de CASAS FELIP ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CASAS FELIP ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SA VICHY CATALAN | Vicepresidente | 01/08/2023 | |
SA VICHY CATALAN | Consejero | 01/08/2023 | |
AQUABLUE PREMIUM WATER SL | Apoderado Solidario | 14/03/2022 | |
SA VICHY CATALAN | Consejero | 18/09/2020 | |
SA VICHY CATALAN | Vocal | 07/08/2017 | |
SA VICHY CATALAN | Consejero | 07/08/2017 | |
LA SIBERIA SA | Apoderado | 08/06/2011 |
VINCULACIONES DE CASAS FELIP ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASAS FELIP ENRIQUE
Empresa: SA VICHY CATALAN
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Casas Felip Enrique
- Dalmau Murla Sara
- Renart Cava Juan Bautista
- Renart Montalat Irene
- Renart Montalat Joan Baptista
Presidente
Vicepresidente
- Casas Felip Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47752 , F 60, S 8, H B 80349, I/A 175 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-08
Empresa: MANANTIAL DE SALUD SL
Apoderado Solidario
- Casas Felip Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47752 , F 90, S 8, H B 170212, I/A 95 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-08
Empresa: SA VICHY CATALAN
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Casas Felip Enrique
- Dalmau Murla Sara
- Renart Cava Juan Bautista
- Renart Montalat Irene
- Renart Montalat Joan Baptista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43032 , F 109, S 8, H B 80349, I/A 159 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-08
Empresa: PREMIUM MIX GROUP SL
Apoderado Solidario
- Casas Felip Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47080 , F 131, S 8, H B 157641, I/A 80 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-08
Empresa: PREMIUM MIX GROUP SL
Apoderado Solidario
- Casas Felip Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45575 , F 70, S 8, H B 157641, I/A 79 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-08
Empresa: LES CREUS DIAMANT SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45575 , F 63, S 8, H B 15197, I/A 82 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-08
Empresa: LA SIBERIA SA
Consejero
- Casas Felip Enrique
Vicepresidente
- Casas Felip Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37697 , F 83, S 8, H B 98272, I/A 58 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-08
Empresa: SONATUR 1881 SL
Apoderado Solidario
- Casas Felip Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45575 , F 62, S 8, H B 15197, I/A 79 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-08
Empresa: SA VICHY CATALAN
Consejero Delegado
Consejero
- Casas Felip Enrique
- Dalmau Murla Sara
- Renart Cava Juan Bautista
- Renart Montalat Irene
- Renart Montalat Joan Baptista
Presidente
Secretario
Vocal
- Casas Felip Enrique
- Dalmau Murla Sara
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43032 , F 108, S 8, H B 80349, I/A 156 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-08
Empresa: SA VICHY CATALAN
Consejero Delegado
Consejero
- Casas Felip Enrique
- Dalmau Murla Sara
- Renart Cava Juan Bautista
- Renart Montalat Irene
- Renart Montalat Joan Baptista
Presidente
Secretario
Vocal
- Casas Felip Enrique
- Dalmau Murla Sara
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43032 , F 108, S 8, H B 80349, I/A 156 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-08
VER MAS ACTOS
Información de CASAS FELIP ENRIQUE
Mostramos los datos de CASAS FELIP ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASAS FELIP ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos