CASAS BIEDMA PAULINA
Informe ejecutivo de CASAS BIEDMA PAULINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASAS BIEDMA PAULINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VENCHIPA SL | Administrador Unico | 23/05/2024 | |
AGRICOLA OMED SL | Administrador Unico | 23/08/2023 | |
HIPOTECLUB SL | Administrador Mancomunado | 22/03/2017 | |
VENCHIPA SL | Apoderado | 22/10/2015 |
VINCULACIONES DE CASAS BIEDMA PAULINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASAS BIEDMA PAULINA
Empresa: VENCHIPA SL
Administrador Unico
- Casas Biedma Paulina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 25815, I/A 15 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-29
Empresa: VENCHIPA SL
Administrador Solidario
Director General
- Casas Biedma Paulina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 25815, I/A 15 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-29
Empresa: AGRICOLA VENCHIPA SL
Administrador Unico
- Casas Biedma Paulina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6365, L 5273, F 127, S 8, H MA175421, I/A 2 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-29
Empresa: HIPOTECLUB SL
Administrador Mancomunado
- Casas Biedma Paulina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2013, L 926, F 214, S 8, H MA 29073, I/A 8 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-29
Empresa: VENCHIPA SL
Apoderado
- Casas Biedma Paulina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5446, L 4353, F 148, S 8, H MA 25815, I/A 10 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-29
Empresa: VENCHIPA SL
Administrador Solidario
Director General
- Casas Biedma Paulina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1881, L 794, F 31, S 8, H MA 25815, I/A 9 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-29
Empresa: VENCHIPA SL
Administrador Solidario
- Casas Biedma Paulina
- Garcia Casas Juan De Dios
- Garcia Casas Paula Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1881, L 794, F 31, S 8, H MA 25815, I/A 9 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-29
Empresa: VENCHIPA SL
Administrador Solidario
- Casas Biedma Paulina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1881, L 794, F 31, S 8, H MA 25815, I/A 8 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-29
Información de CASAS BIEDMA PAULINA
Mostramos los datos de CASAS BIEDMA PAULINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASAS BIEDMA PAULINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos