CASAS BARREIRO MARTA
Informe ejecutivo de CASAS BARREIRO MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASAS BARREIRO MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUSA BESAKI GESTION SL | Administrador Unico | 29/04/2009 | 24/03/2015 |
M3K ILUMINACION INTELIGENTE SL | Liquidador | 06/02/2014 | 06/02/2014 |
M3K ILUMINACION INTELIGENTE SL | Administrador Unico | 07/10/2009 | 06/02/2014 |
VINCULACIONES DE CASAS BARREIRO MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASAS BARREIRO MARTA
Empresa: NUSA BESAKI GESTION SL
Administrador Unico
- Casas Barreiro Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25880 , F 24, S 8, H M 466492, I/A 3 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-28
Empresa: M3K ILUMINACION INTELIGENTE SL
Liquidador
- Casas Barreiro Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27011 , F 92, S 8, H M 486655, I/A 2 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-28
Empresa: M3K ILUMINACION INTELIGENTE SL
Administrador Unico
- Casas Barreiro Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27011 , F 92, S 8, H M 486655, I/A 2 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-28
Empresa: M3K ILUMINACION INTELIGENTE SL
Administrador Unico
- Casas Barreiro Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27011 , F 87, S 8, H M 486655, I/A 1 (07/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-28
Empresa: NUSA BESAKI GESTION SL
Administrador Unico
- Casas Barreiro Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25880 , F 24, S 8, H M 466492, I/A 2 (29/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-89-28
Información de CASAS BARREIRO MARTA
Mostramos los datos de CASAS BARREIRO MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASAS BARREIRO MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos