CASAS ALATRISTE LOPERENA ROGERIO LUIS
Informe ejecutivo de CASAS ALATRISTE LOPERENA ROGERIO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASAS ALATRISTE LOPERENA ROGERIO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL CAÑONAZO MULTIMEDIA SL | Socio Unico | 31/01/2014 | |
EL CAÑONAZO MULTIMEDIA SL | Administrador Unico | 20/05/2013 |
VINCULACIONES DE CASAS ALATRISTE LOPERENA ROGERIO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASAS ALATRISTE LOPERENA ROGERIO LUIS
Empresa: SUPER CAMPEONAS AIE
Socio Miembr
- Casas Alatriste Loperena Rogerio Luis
- EL CAÑONAZO MULTIMEDIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41230 , F 141, S 8, H M 730951, I/A 2 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-28
Empresa: SUPER CAMPEONAS AIE
Socio Miembr
- Casas Alatriste Loperena Rogerio Luis
- EL CAÑONAZO MULTIMEDIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41230 , F 140, S 8, H M 730951, I/A 1 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-28
Empresa: EL CAÑONAZO MULTIMEDIA SL
Socio Único
- Casas Alatriste Loperena Rogerio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27545 , F 190, S 8, H M 496403, I/A 4 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-28
Empresa: EL CAÑONAZO MULTIMEDIA SL
Administrador Unico
- Casas Alatriste Loperena Rogerio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27545 , F 190, S 8, H M 496403, I/A 3 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-28
Empresa: EL CAÑONAZO MULTIMEDIA SL
Administrador Solidario
- Andres Sancho Lorena
- Casas Alatriste Loperena Rogerio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27545 , F 190, S 8, H M 496403, I/A 3 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-28
Empresa: EL CAÑONAZO MULTIMEDIA SL
Administrador Solidario
- BARRABES INTERNET SL
- Casas Alatriste Loperena Rogerio Luis
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27545 , F 188, S 8, H M 496403, I/A 1 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-28
Información de CASAS ALATRISTE LOPERENA ROGERIO LUIS
Mostramos los datos de CASAS ALATRISTE LOPERENA ROGERIO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASAS ALATRISTE LOPERENA ROGERIO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos