CASARMEIRO RUIZ GONZALO
Informe ejecutivo de CASARMEIRO RUIZ GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASARMEIRO RUIZ GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHACINAS CARNICAS 11 SL | Socio Unico | 13/02/2024 | |
CHACINAS CARNICAS 11 SL | Administrador Unico | 13/02/2024 | |
CHACINA MIGUEL FERNANDEZ SL | Socio Unico | 04/05/2023 | |
CHACINA MIGUEL FERNANDEZ SL | Administrador Unico | 04/05/2023 |
VINCULACIONES DE CASARMEIRO RUIZ GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASARMEIRO RUIZ GONZALO
Empresa: CHACINAS CARNICAS 11 SL
Administrador Unico
- Casarmeiro Ruiz Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46430 , F 100, S 8, H M 815359, I/A 1 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28
Empresa: CHACINAS CARNICAS 11 SL
Socio Único
- Casarmeiro Ruiz Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46430 , F 100, S 8, H M 815359, I/A 1 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28
Empresa: CHACINA MIGUEL FERNANDEZ SL
Administrador Unico
- Casarmeiro Ruiz Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3244, L 2157, F 115, S 8, H MA 61525, I/A 7 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-29
Empresa: CHACINA MIGUEL FERNANDEZ SL
Socio Único
- Casarmeiro Ruiz Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3244, L 2157, F 115, S 8, H MA 61525, I/A 6 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-29
Empresa: INVERSIONES G MIFERGONI SL
Administrador Unico
- Casarmeiro Ruiz Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40376 , F 22, S 8, H M 717218, I/A 2 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
Empresa: INVERSIONES G MIFERGONI SL
Administrador Unico
- Casarmeiro Ruiz Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40376 , F 20, S 8, H M 717218, I/A 1 (26/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-65-28
Empresa: INVERSIONES G MIFERGONI SL
Socio Único
- Casarmeiro Ruiz Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40376 , F 20, S 8, H M 717218, I/A 1 (26/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-65-28
Información de CASARMEIRO RUIZ GONZALO
Mostramos los datos de CASARMEIRO RUIZ GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASARMEIRO RUIZ GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos