CASARES DAZA JESUS
Informe ejecutivo de CASARES DAZA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASARES DAZA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASARES DAZA SL | Administrador Unico | 08/08/2018 | |
CASARES DAZA SL | Socio Unico | 14/06/2012 |
VINCULACIONES DE CASARES DAZA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASARES DAZA JESUS
Empresa: CASARES DAZA SL
Administrador Unico
- Casares Daza Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444, L 272, F 123, S 8, H CC 4486, I/A 6 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-10
Empresa: CASARES DAZA SL
Administrador Unico
- Casares Daza Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444, L 272, F 123, S 8, H CC 4486, I/A 6 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-10
Empresa: CASARES DAZA SL
Socio Único
- Casares Daza Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444, L 272, F 123, S 8, H CC 4486, I/A 5 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-10
Empresa: PETROLEUM DERIVATIVE IBERIA SL
Liquidador
- Casares Daza Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 157, S 8, H BA 11108, I/A 4 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-06
Empresa: PETROLEUM DERIVATIVE IBERIA SL
Administrador Unico
- Casares Daza Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 157, S 8, H BA 11108, I/A 4 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-06
Empresa: PETROLEUM DERIVATIVE IBERIA SL
Administrador Unico
- Casares Daza Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 157, S 8, H BA 11108, I/A 3 (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-06
Información de CASARES DAZA JESUS
Mostramos los datos de CASARES DAZA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASARES DAZA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos