CASARES CESAR JOSE IGNACIO
Informe ejecutivo de CASARES CESAR JOSE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASARES CESAR JOSE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALVARADO Y HERVANT SL | Administrador Unico | 04/06/2018 | 05/06/2018 |
CUCHARA DE PALO 2014 SL | Administrador Unico | 16/12/2014 | 27/03/2018 |
VINCULACIONES DE CASARES CESAR JOSE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASARES CESAR JOSE IGNACIO
Empresa: ALVARADO Y HERVANT SL
Administrador Unico
- Casares Cesar Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1409 , F 196, S 8, H CA 19244, I/A 7 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-11
Empresa: ALVARADO Y HERVANT SL
Administrador Unico
- Casares Cesar Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1409 , F 195, S 8, H CA 19244, I/A 6 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-11
Empresa: CUCHARA DE PALO 2014 SL
Administrador Unico
- Casares Cesar Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 139, S 8, H CA 47273, I/A 4 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-11
Empresa: CUCHARA DE PALO 2014 SL
Administrador Unico
- Casares Cesar Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 136, S 8, H CA 47273, I/A 1 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-11
Información de CASARES CESAR JOSE IGNACIO
Mostramos los datos de CASARES CESAR JOSE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASARES CESAR JOSE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos