CASANOVAS JUNOY MERCEDES
Informe ejecutivo de CASANOVAS JUNOY MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASANOVAS JUNOY MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASANOVAS & LYNCH AGENCIA LITERARIA SL | Administrador Unico | 17/03/2023 |
VINCULACIONES DE CASANOVAS JUNOY MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASANOVAS JUNOY MERCEDES
Administrador Unico
- Casanovas Junoy Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30165 , F 64, S 8, H B 166964, I/A 9 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-08
Administrador Solidario
- Casanovas Junoy Mercedes
- Lynch Ocampo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30165 , F 64, S 8, H B 166964, I/A 9 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-08
Empresa: CASANOVAS & LYNCH LITERARY AGENCY SL
Administrador Solidario
- Casanovas Junoy Mercedes
- Lynch Ocampo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45915 , F 53, S 8, H B 502931, I/A 3 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-08
Empresa: CASANOVAS & LYNCH LITERARY AGENCY SL
Administrador Solidario
- Casanovas Junoy Mercedes
- Lynch Ocampo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45915 , F 52, S 8, H B 502931, I/A 1 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-08
Administrador Solidario
- Casanovas Junoy Mercedes
- Lynch Ocampo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30165 , F 63, S 8, H B 166964, I/A 6 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-08
Administrador Unico
- Casanovas Junoy Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30165 , F 63, S 8, H B 166964, I/A 6 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-08
Información de CASANOVAS JUNOY MERCEDES
Mostramos los datos de CASANOVAS JUNOY MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASANOVAS JUNOY MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos