CASANOVA RULL VICTOR
Informe ejecutivo de CASANOVA RULL VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASANOVA RULL VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANDALAY MUSIC SL | Administrador Solidario | 08/05/2024 |
VINCULACIONES DE CASANOVA RULL VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASANOVA RULL VICTOR
Empresa: BANDALAY MUSIC SL
Administrador Solidario
- Casanova Rull Victor
- Nebot Gonzalez Guillem
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1635, L 1197, F 193, S 8, H CS 36074, I/A 5 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-12
Empresa: BANDALAY MUSIC SL
Administrador Unico
- Casanova Rull Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1635, L 1197, F 193, S 8, H CS 36074, I/A 5 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-12
Empresa: BANDALAY MUSIC SL
Socio Único
- Casanova Rull Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1635, L 1197, F 192, S 8, H CS 36074, I/A 3 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-12
Empresa: BANDALAY MUSIC SL
Administrador Unico
- Casanova Rull Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1635, L 1197, F 192, S 8, H CS 36074, I/A 2 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-12
Información de CASANOVA RULL VICTOR
Mostramos los datos de CASANOVA RULL VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASANOVA RULL VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos