CASANOVA PEREZ ELENA MARIA
Informe ejecutivo de CASANOVA PEREZ ELENA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASANOVA PEREZ ELENA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PHOENIX ADVANCE LEGAL SL | Socio Unico | 18/12/2023 | |
PHOENIX ADVANCE LEGAL SL | Administrador Unico | 18/12/2023 | |
HEALTH TEST INNOVATION SL | Administrador Solidario | 21/01/2014 | |
CHEAP HOUSING ESPAÑA SL | Representante | 24/12/2010 |
VINCULACIONES DE CASANOVA PEREZ ELENA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASANOVA PEREZ ELENA MARIA
Empresa: PHOENIX ADVANCE LEGAL SL
Administrador Unico
- Casanova Perez Elena Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45723 , F 170, S 8, H M 803837, I/A 1 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-28
Empresa: PHOENIX ADVANCE LEGAL SL
Socio Único
- Casanova Perez Elena Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45723 , F 170, S 8, H M 803837, I/A 1 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-28
Empresa: HEALTH TEST INNOVATION SL
Administrador Solidario
- Casanova Perez Elena Maria
- Casanova Perez Maria De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4018 , F 16, S 8, H Z 56057, I/A 1 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-50
Empresa: CHEAP HOUSING ESPAÑA SL
Administrador Unico
Representante
- Casanova Perez Elena Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28370 , F 87, S 8, H M 510928, I/A 1 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-28
Información de CASANOVA PEREZ ELENA MARIA
Mostramos los datos de CASANOVA PEREZ ELENA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASANOVA PEREZ ELENA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos