CASANOVA ALES PEDRO
Informe ejecutivo de CASANOVA ALES PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CASANOVA ALES PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS ALTERNATIVOS DE ADMINISTRACION SL | Administrador Unico | 18/02/2014 | |
GAFINCO INVERSIONES SA | Administrador Solidario | 14/02/2014 | |
GAFINCO ASESORES SA | Administrador Solidario | 13/02/2014 |
VINCULACIONES DE CASANOVA ALES PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASANOVA ALES PEDRO
Empresa: GFAP CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Casanova Ales Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 20497, I/A 12 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-41
Empresa: GAFINCO ASESORES SA
Administrador Solidario
- Casanova Ales Pedro
- Grande Viñuela Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5806 , F 113, S 8, H SE 382, I/A 14 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-41
Empresa: GAFINCO INVERSIONES SA
Administrador Solidario
- Casanova Ales Pedro
- Grande Viñuela Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3526 , F 35, S 8, H SE 49403, I/A 5 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-41
Empresa: GAFINCO MORON SL
Liquidador Unico
- Casanova Ales Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 92, S 8, H SE 2934, I/A 5 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-41
Empresa: GAFINCO MORON SL
Consejero Delegado Solidario
- Casanova Ales Pedro
- Gil Losada Jose Manuel
- Grande Viñuela Antonio
Consejero
- Casanova Ales Pedro
- Gil Losada Jose Manuel
- Grande Viñuela Antonio
Liquidador Unico
- Casanova Ales Pedro
Presidente
- Casanova Ales Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 92, S 8, H SE 2934, I/A 5 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-41
Empresa: GAFINCO INFORMATICA SL
Liquidador Unico
- Casanova Ales Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1301 , F 102, S 8, H SE 1711, I/A 4 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-41
Empresa: GAFINCO INFORMATICA SL
Administrador Solidario
Liquidador Unico
- Casanova Ales Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1301 , F 102, S 8, H SE 1711, I/A 4 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-41
Empresa: ASEYCO ASESORIA Y CONTROL LABORAL SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Casanova Ales Pedro
- Grande Viñuela Antonio
- Moreno Alonso Rafael
- Moreno Terron Luis Manuel
- Terron Sanchez Rosa Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981 , F 119, S 8, H SE 19077, I/A 7 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-41
Empresa: GFAP CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Casanova Ales Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2045 , F 177, S 8, H SE 20497, I/A 10 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-41
Empresa: GFAP CONSULTORES SL
Consejero Delegado
- Casanova Ales Pedro
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Casanova Ales Pedro
- Francisco Maria Vida Blanca
- Gil Losada Jose Manuel
- Grande Viñuela Antonio
Presidente
Secretario
- Casanova Ales Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2045 , F 177, S 8, H SE 20497, I/A 10 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-41
VER MAS ACTOS
Información de CASANOVA ALES PEDRO
Mostramos los datos de CASANOVA ALES PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASANOVA ALES PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos