CASAÑ VASQUEZ AUGUSTO MANUEL
Informe ejecutivo de CASAÑ VASQUEZ AUGUSTO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASAÑ VASQUEZ AUGUSTO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTI COMPUTER SL | Administrador Unico | 02/06/2022 | |
INTI COMPUTER SL | Socio Unico | 02/06/2022 | |
MOVILES DEL SURESTE SL | Socio Unico | 16/09/2020 | |
MOVILES DEL SURESTE SL | Administrador Unico | 16/09/2020 | |
PORTATILES DEL SURESTE SL | Socio Unico | 18/05/2012 | |
PORTATILES DEL SURESTE SL | Administrador Unico | 18/05/2012 | |
INFORMATICA DE LA VALLONGA SL | Socio Unico | 15/02/2012 | |
INFORMATICA DE LA VALLONGA SL | Administrador Unico | 15/02/2012 |
VINCULACIONES DE CASAÑ VASQUEZ AUGUSTO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASAÑ VASQUEZ AUGUSTO MANUEL
Empresa: INTI COMPUTER SL
Administrador Unico
- Casañ Vasquez Augusto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4479 , F 28, S 8, H A 180123, I/A 1 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-03
Empresa: INTI COMPUTER SL
Socio Único
- Casañ Vasquez Augusto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4479 , F 28, S 8, H A 180123, I/A 1 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-03
Empresa: MOVILES DEL SURESTE SL
Administrador Unico
- Casañ Vasquez Augusto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4317 , F 94, S 8, H A 171123, I/A 1 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-03
Empresa: MOVILES DEL SURESTE SL
Socio Único
- Casañ Vasquez Augusto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4317 , F 94, S 8, H A 171123, I/A 1 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-03
Empresa: PORTATILES DEL SURESTE SL
Administrador Unico
- Casañ Vasquez Augusto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3606 , F 181, S 8, H A 130142, I/A 1 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-03
Empresa: PORTATILES DEL SURESTE SL
Socio Único
- Casañ Vasquez Augusto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3606 , F 181, S 8, H A 130142, I/A 1 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-03
Empresa: INFORMATICA DE LA VALLONGA SL
Administrador Unico
- Casañ Vasquez Augusto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3585 , F 131, S 8, H A 128833, I/A 1 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-03
Empresa: INFORMATICA DE LA VALLONGA SL
Socio Único
- Casañ Vasquez Augusto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3585 , F 131, S 8, H A 128833, I/A 1 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-03
Información de CASAÑ VASQUEZ AUGUSTO MANUEL
Mostramos los datos de CASAÑ VASQUEZ AUGUSTO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASAÑ VASQUEZ AUGUSTO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos