CASAMITJANA GALOBART MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de CASAMITJANA GALOBART MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASAMITJANA GALOBART MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEUBA SA | Administrador Unico | 02/09/2015 | 22/01/2018 |
SEUBA SA | Administrador Unico | 09/06/2010 | 02/09/2015 |
SEUBA SA | Presidente | 21/01/2010 | 09/06/2010 |
SEUBA SA | Consejero | 21/01/2010 | 09/06/2010 |
SEUBA SA | Consejero Delegado | 21/01/2010 | 09/06/2010 |
SEUBA SA | Secretario | 21/01/2010 |
VINCULACIONES DE CASAMITJANA GALOBART MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASAMITJANA GALOBART MARIA DEL PILAR
Empresa: SEUBA SA
Administrador Unico
- Casamitjana Galobart Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30304 , F 88, S 8, H B 28241, I/A 34 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-08
Empresa: SEUBA SA
Administrador Unico
- Casamitjana Galobart Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30304 , F 87, S 8, H B 28241, I/A 33 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-08
Empresa: SEUBA SA
Administrador Unico
- Casamitjana Galobart Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30304 , F 86, S 8, H B 28241, I/A 31 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-08
Empresa: SEUBA SA
Consejero Delegado
- Casamitjana Galobart Maria Del Pilar
Consejero
- Casamitjana Galobart Maria Del Pilar
- Sales Campos Trinidad
- Seuba Armillas Nuria
Presidente
- Casamitjana Galobart Maria Del Pilar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30304 , F 86, S 8, H B 28241, I/A 31 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-08
Empresa: SEUBA SA
Consejero Delegado
- Casamitjana Galobart Maria Del Pilar
Consejero
- Casamitjana Galobart Maria Del Pilar
- Sales Campos Trinidad
- Seuba Armillas Nuria
Presidente
- Casamitjana Galobart Maria Del Pilar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30304 , F 85, S 8, H B 28241, I/A 30 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-08
Empresa: SEUBA SA
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Casamitjana Galobart Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30304 , F 85, S 8, H B 28241, I/A 30 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-08
Información de CASAMITJANA GALOBART MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de CASAMITJANA GALOBART MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASAMITJANA GALOBART MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos