CASAMAYOR TOLEDO ALICIA
Informe ejecutivo de CASAMAYOR TOLEDO ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE CASAMAYOR TOLEDO ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUREAU VERITAS INVERSIONES SL | Apoderado Solidario | 02/08/2013 | |
PAYMA COTAS SL | Apoderado | 19/03/2013 | |
BUREAU VERITAS IBERIA SL | Apoderado Solidario | 26/12/2012 | |
BUREAU VERITAS COMERCIO INTERNACIONAL SA | Apoderado | 22/11/2012 | |
BUREAU VERITAS INVERSIONES SL | Apoderado | 22/11/2012 | |
BUREAU VERITAS SOLUTIONS IBERIA SL | Apoderado | 13/06/2012 | |
BUREAU VERITAS IBERIA SL | Apoderado | 13/06/2012 | |
BUREAU VERITAS INVERSIONES SL | Apoderado | 08/06/2012 | |
BUREAU VERITAS COMERCIO INTERNACIONAL SA | Apoderado | 25/05/2012 | |
PAYMA COTAS SL | Apoderado | 25/05/2012 |
VINCULACIONES DE CASAMAYOR TOLEDO ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASAMAYOR TOLEDO ALICIA
Empresa: UNICAR SPAIN SERVICIOS DE CONTROL SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48262 , F 211, S 8, H B 400251, I/A 28 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-08
Empresa: INSTITUTO DE LA CALIDAD SA
Apoderado
- Casamayor Toledo Alicia
- Castaño Subirana Beatriz
- Castaño Subirana Beatriz
- Castillo Gili Tania
- De Pablo Garcia Maria Del Carmen
- Igualador Roa Raquel
- Irigoyen Recalde Javier
- Lopez Latorre Jorge
- Mañe Capdevila Eric
- Risueño Altier Jorge Felipe
- Risueño Altier Jorge Felipe
- Rodon Navarro Teresa
- Roura Suñer Josep
- Roura Suñer Josep
- Ruiz Carrillo Almudena
- Ruiz Carrillo Almudena
- Soler Del Rio Lluis
- Soler Del Rio Lluis
- Yarza Perez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42343 , F 131, S 8, H M 749470, I/A 10 (27/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Ballesteros Gomez Ruth
- Carnacea Guerrero Jose Luis
- Casamayor Toledo Alicia
- Conesa Galli Luis
- De Novoa Fernandez Jacobo
- Fernandez Barreda Estela
- Fernandez Santos Ricardo
- Garcia Rodriguez Alvaro
- Gonzalez Colilla Pedro
- Gonzalez Gomez Ana
- Guzman Mejia Jose-fernando
- Guzman Mejia Jose-fernando
- Irigoyen Recalde Javier
- Martin Santamaria Francisco
- Martinez Bazaga Adrian
- Ortega Reverte Maria Cristina
- Perez Olmo Eduard
- Rodon Navarro Teresa
- Rodriguez Matos Aridany
- Ruiz Carrillo Almudena
- Ruiz Carrillo Almudena
- Sagredo Garcia Rodrigo
- Verdejo Casares Laura
- Villadeamigo Simon Alejandro
Apoderado
- Basarte Balboa Andoni
- Calatayud Silvestre Patricio
- Carnacea Guerrero Jose Luis
- Casamayor Toledo Alicia
- Casamayor Toledo Alicia
- Garcia Rodriguez Alvaro
- Igualador Roa Raquel
- Martin Roman Maria De La O
- Risueño Altier Jorge Felipe
- Roura Suñer Josep
- Roura Suñer Josep
- Soler Del Rio Lluis
- Soler Del Rio Lluis
- Soler Del Rio Lluis
- Yarza Perez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47318 , F 89, S 8, H B 44360, I/A 466 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-08
Apoderado Solidario
- Carnacea Guerrero Jose Luis
- Casamayor Toledo Alicia
- Fernandez Barreda Estela
- Garcia Rodriguez Alvaro
- Gonzalez Gomez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47318 , F 84, S 8, H B 44360, I/A 459 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-08
Empresa: PAYMA COTAS ENGINEERING SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Casamayor Toledo Alicia
- Casamayor Toledo Alicia
- Igualador Roa Raquel
- Martin Gallardo Sebastian
- Martin Gallardo Sebastian
- Martin-peñasco Caceres Carlos
- Perez Olmo Eduard
- Planas Sacristan Alfonso
- Risueño Altier Jorge Felipe
- Roura Suñer Josep
- Sariol Escrigas Jordi
- Serra Vicente Jose
- Soler Del Rio Lluis
- Soler Del Rio Lluis
- Soler Del Rio Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41504 , F 60, S 8, H B 210496, I/A 56 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-08
Empresa: PAYMA COTAS EXTREMADURA SL
Apoderado Solidario
- Casamayor Toledo Alicia
- Garcia Ruiz Jorge
- Martin Gallardo Sebastian
- Roura Suñer Josep
- Soler Rio Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590 , F 76, S 8, H BA 22794, I/A 26 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-06
Empresa: PAYMA COTAS LEVANTE SL
Apoderado Solidario
- Casamayor Toledo Alicia
- Garcia Ruiz Jorge
- Martin Gallardo Sebastian
- Roura Suñer Josep
- Soler Del Rio Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9415, L 6697, F 49, S 8, H V 141892, I/A 25 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-46
Empresa: UNICAR SPAIN SERVICIOS DE CONTROL SL
Apoderado Solidario
- Camama Guerrero Jose Luis
- Casamayor Toledo Alicia
- Garcia Rodriguez Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42042 , F 215, S 8, H B 400251, I/A 7 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-08
Empresa: BUREAU VERITAS CERTIFICATION SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Becerra Del Cosso Roberto
- Botas Diez Monica
- Capece Fajardo Leandro
- Casamayor Toledo Alicia
- Casamayor Toledo Alicia
- De Novoa Fernandez Jacobo
- Fernandez Santos Ricardo
- Guzman Mejia Jose-fernando
- Martin Gallardo Sebastian
- Martin Gallardo Sebastian
- Martin-peñasco Caceres Carlos
- Martin-peñasco Caceres Carlos
- Martin Santamaria Francisco
- Martinez Bazaga Adrian
- Medina Fernandez Regatillo Manuel
- Medina Fernandez Regatillo Manuel
- Mir Casasnovas Maria Eugenia
- Perez Olmo Eduard
- Planas Sacristan Alfonso
- Risueño Altier Jorge Felipe
- Roura Suñer Josep
- Roura Suñer Josep
- Sanchez Rodriguez Jose Manuel
- Soler Del Rio Lluis
- Soler Del Rio Lluis
- Soler Del Rio Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30639 , F 136, S 8, H M 84034, I/A 94 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-28
Empresa: ACTIVA INNOVACION Y SERVICIOS SA
Apoderado Solidario
- Carnacea Guerrero Jose Luis
- Casamayor Toledo Alicia
- Garcia Rodriguez Alvaro
- Gonzalez Gomez Ana
- Martin Pino Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43485 , F 124, S 8, H B 183750, I/A 71 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-08
VER MAS ACTOS
Información de CASAMAYOR TOLEDO ALICIA
Mostramos los datos de CASAMAYOR TOLEDO ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASAMAYOR TOLEDO ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos