CASALS SALLENT JOAQUIM
Informe ejecutivo de CASALS SALLENT JOAQUIM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASALS SALLENT JOAQUIM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAMADERA PLA DE MALLA SL | Administrador Unico | 05/04/2023 | |
ALMEDA ALAMANY Y COMPAÑIA SA | Administrador Unico | 09/03/2022 |
VINCULACIONES DE CASALS SALLENT JOAQUIM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASALS SALLENT JOAQUIM
Empresa: RAMADERA PLA DE MALLA SL
Administrador Unico
- Casals Sallent Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30231 , F 5, S 8, H B 169312, I/A 7 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-72-08
Empresa: RAMADERA PLA DE MALLA SL
Apoderado Solidario
Consejero Delegado
- Casals Sallent Joaquim
Consejero
- Casals Morato Joaquim
- Casals Sallent Joaquim
- Sallent Dachs Angela
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30231 , F 5, S 8, H B 169312, I/A 7 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-72-08
Empresa: ALMEDA ALAMANY Y COMPAÑIA SA
Administrador Unico
- Casals Sallent Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35800 , F 200, S 8, H B 62782, I/A 59 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-08
Empresa: ALMEDA ALAMANY Y COMPAÑIA SA
Administrador Unico
- Casals Sallent Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35800 , F 200, S 8, H B 62782, I/A 58 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-08
Empresa: RAMADERA COLLSACABRA SL
Liquidador
- Casals Sallent Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28726 , F 218, S 8, H B 139974, I/A 8 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-08
Empresa: RAMADERA COLLSACABRA SL
Consejero Delegado
- Casals Sallent Joaquim
Consejero
- Casals Morato Joaquim
- Casals Sallent Joaquim
- Sallent Dachs Angela
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28726 , F 218, S 8, H B 139974, I/A 8 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-08
Empresa: ALMEDA ALAMANY Y COMPAÑIA SA
Administrador Unico
- Casals Sallent Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35800 , F 199, S 8, H B 62782, I/A 55 (27/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-08
Información de CASALS SALLENT JOAQUIM
Mostramos los datos de CASALS SALLENT JOAQUIM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASALS SALLENT JOAQUIM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos