CASALS CLIMENT JOAN JOSEP
Informe ejecutivo de CASALS CLIMENT JOAN JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASALS CLIMENT JOAN JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PADEL VILLAGE SL | Administrador Unico | 26/06/2024 |
VINCULACIONES DE CASALS CLIMENT JOAN JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASALS CLIMENT JOAN JOSEP
Empresa: PADEL VILLAGE SL
Administrador Unico
- Casals Climent Joan Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 610736, I/A 3 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-08
Empresa: PADEL VILLAGE SL
Administrador Unico
Apoderado Solidario
- Casals Climent Joan Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 610736, I/A 3 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-08
Empresa: PADEL VILLAGE SL
Apoderado Solidario
- Casals Climent Joan Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 610736, I/A 2 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-08
Empresa: SPORTS LES CORTS SL
Apoderado Solidario
- Casals Climent Joan Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44867 , F 148, S 8, H B 469852, I/A 3 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-08
Empresa: SPORTS REUS SL
Apoderado
- Casals Climent Joan Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3283 , F 171, S 8, H T 58073, I/A 3 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-43
Empresa: SPORTS REUS SL
Apoderado
- Casals Climent Joan Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3283 , F 170, S 8, H T 58073, I/A 2 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-43
Empresa: SPORTS LES CORTS SL
Apoderado Solidario
- Casals Climent Joan Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44867 , F 147, S 8, H B 469852, I/A 2 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-08
Información de CASALS CLIMENT JOAN JOSEP
Mostramos los datos de CASALS CLIMENT JOAN JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASALS CLIMENT JOAN JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos