CASALLA CULLERE JOSE
Informe ejecutivo de CASALLA CULLERE JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASALLA CULLERE JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUCESORES DE FALIP NAVARRO SA | Consejero | 05/10/2023 | 04/03/2024 |
SUCESORES DE FALIP NAVARRO SA | Consejero Delegado Solidario | 05/10/2023 | 04/03/2024 |
SUCESORES DE FALIP NAVARRO SA | Consejero Delegado | 13/02/2017 | 05/10/2023 |
SUCESORES DE FALIP NAVARRO SA | Consejero | 13/02/2017 | 05/10/2023 |
SUCESORES DE FALIP NAVARRO SA | Consejero Delegado | 25/11/2011 | 13/02/2017 |
SUCESORES DE FALIP NAVARRO SA | Consejero | 25/11/2011 | 13/02/2017 |
VINCULACIONES DE CASALLA CULLERE JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASALLA CULLERE JOSE
Empresa: SUCESORES DE FALIP NAVARRO SA
Consejero Delegado Solidario
- Casalla Cullere Jose
Consejero
- Casalla Cullere Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 224, S 8, H L 2476, I/A 27 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-25
Empresa: SUCESORES DE FALIP NAVARRO SA
Consejero Delegado Solidario
- Casalla Cullere Jose
- Figueras Sole Antonio
Consejero
- Casalla Cullere Jose
- Falip Tolo Silvia
- Figueras Sole Antonio
- Tasies Beleta Ricard
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 223, S 8, H L 2476, I/A 25 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-25
Empresa: SUCESORES DE FALIP NAVARRO SA
Consejero Delegado
- Casalla Cullere Jose
Consejero
- Casalla Cullere Jose
- Falip Tolo Silvia
- Tasies Beleta Ricard
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 223, S 8, H L 2476, I/A 25 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-25
Empresa: SUCESORES DE FALIP NAVARRO SA
Consejero Delegado
- Casalla Cullere Jose
Consejero
- Casalla Cullere Jose
- Falip Tolo Silvia
- Tasies Beleta Ricard
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 223, S 8, H L 2476, I/A 24 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-25
Empresa: SUCESORES DE FALIP NAVARRO SA
Consejero Delegado
- Casalla Cullere Jose
Consejero
- Casalla Cullere Jose
- Falip Tolo Silvia
- Tasies Beleta Ricard
- Tolo Saurina Maria Angeles
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 223, S 8, H L 2476, I/A 24 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-25
Empresa: SUCESORES DE FALIP NAVARRO SA
Consejero Delegado
- Casalla Cullere Jose
Consejero
- Casalla Cullere Jose
- Falip Tolo Silvia
- Tasies Beleta Ricard
- Tolo Saurina Maria Angeles
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 222, S 8, H L 2476, I/A 23 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-25
Información de CASALLA CULLERE JOSE
Mostramos los datos de CASALLA CULLERE JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASALLA CULLERE JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos