CASALENGUA VILLEGAS EUGENIO
Informe ejecutivo de CASALENGUA VILLEGAS EUGENIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE CASALENGUA VILLEGAS EUGENIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION SL | Apoderado | 29/12/2008 | 17/10/2023 |
SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION SL | Apoderado Mancomunado | 20/07/2017 | 17/10/2023 |
SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION SL | Apoderado | 02/02/2020 | 17/10/2023 |
SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION SL | Apoderado | 17/10/2023 | |
SEPROTEM EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA | Apoderado | 05/12/2022 | |
SEPROTEM EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA | Apoderado | 19/07/2017 | 05/12/2022 |
SEPROTEM EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA | Apoderado | 20/09/2018 | 05/12/2022 |
SEPROASISTENCIA SL | Apoderado Mancomunado | 03/10/2018 | 02/12/2022 |
SEPROASISTENCIA SL | Apoderado | 20/09/2018 | 02/12/2022 |
SEPROASISTENCIA SL | Apoderado | 02/02/2020 | 02/12/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CASALENGUA VILLEGAS EUGENIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASALENGUA VILLEGAS EUGENIO
Apoderado Mancomunado
- Casalengua Villegas Eugenio
Apoderado
- Casalengua Villegas Eugenio
- Casalengua Villegas Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43511 , F 32, S 8, H M 259629, I/A 37 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Casalengua Villegas Eugenio
- Casalengua Villegas Eugenio
- Granada Ibañez Prieto Candida
- Granada Ibañez Prieto Candida
- Granada Ibañez Prieto Candida
- Leon Melero Juan Antonio
- Leon Melero Juan Antonio
- Leon Melero Juan Antonio
- Leon Ortega Carlos
- Leon Ortega Carlos
- Leon Ortega Carlos
- Ruiz De Assin Y Jorda Fernando
- Ruiz De Assin Y Jorda Fernando
- Ruiz De Assin Y Jorda Fernando
- Vidal Garralon Carlos
- Vidal Garralon Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36314 , F 79, S 8, H M 149779, I/A 23 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-28
Empresa: SEPROASISTENCIA SL
Apoderado Mancomunado
- Casalengua Villegas Eugenio
- Vidal Garralon Carlos
Apoderado
- Casalengua Villegas Eugenio
- Casalengua Villegas Eugenio
- Sevil Grimal Miguel Angel
- Vidal Garralon Carlos
- Vidal Garralon Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21349 , F 206, S 8, H M 379432, I/A 15 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Apoderado Solidario
Apoderado
- Casalengua Villegas Eugenio
- Casalengua Villegas Eugenio
- Casalengua Villegas Eugenio
- Leon Ibañez Juan Julian
- Leon Melero Juan Antonio
- Leon Ortega Carlos
- Leon Ortega Carlos Jesus
- Leon Ortega Carlos Jesus
- Sevil Grimal Miguel Angel
- Vidal Garralon Carlos
- Vidal Garralon Carlos
- Vidal Garralon Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39961 , F 74, S 8, H M 76936, I/A 29 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-28
Empresa: SEPROEVENTOS SL
Apoderado Mancomunado
- Casalengua Villegas Eugenio
- Vidal Garralon Carlos
Apoderado
- Casalengua Villegas Eugenio
- Casalengua Villegas Eugenio
- Sevil Grimal Miguel Angel
- Vidal Garralon Carlos
- Vidal Garralon Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42170 , F 96, S 8, H M 390682, I/A 15 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-28
Apoderado Mancomunado
- Casalengua Villegas Eugenio
- Vidal Garralon Carlos
Apoderado
- Casalengua Villegas Eugenio
- Casalengua Villegas Eugenio
- Fonseca Ferrandis Alonso
- Leon Ortega Carlos
- Leon Ortega Carlos
- Ruiz De Asin Jorda Fernando
- Ruiz De Assin Y Jorda Fernando
- Sevil Grimal Miguel Angel
- Vidal Garralon Carlos
- Vidal Garralon Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42639 , F 66, S 8, H M 228760, I/A 19 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-28
Empresa: SEPROEVENTOS SL
Apoderado
- Casalengua Villegas Eugenio
- Vidal Garralon Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21921 , F 33, S 8, H M 390682, I/A 9 (02/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-28
Empresa: SEPROASISTENCIA SL
Apoderado
- Casalengua Villegas Eugenio
- Vidal Garralon Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21349 , F 55, S 8, H M 379432, I/A 9 (02/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-28
Apoderado
- Casalengua Villegas Eugenio
- Vidal Garralon Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13960 , F 69, S 8, H M 228760, I/A 13 (02/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-28
Apoderado
- Casalengua Villegas Eugenio
- Vidal Garralon Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39961 , F 72, S 8, H M 76936, I/A 23 (02/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-28
VER MAS ACTOS
Información de CASALENGUA VILLEGAS EUGENIO
Mostramos los datos de CASALENGUA VILLEGAS EUGENIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASALENGUA VILLEGAS EUGENIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos