CASAL SALGADO MANUEL ANGEL
Informe ejecutivo de CASAL SALGADO MANUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASAL SALGADO MANUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABRAXAS-AULA 25 SL | Administrador Solidario | 26/12/2011 |
VINCULACIONES DE CASAL SALGADO MANUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASAL SALGADO MANUEL ANGEL
Empresa: BOSQUE DA DEVESA SL
Administrador Unico
- Casal Salgado Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281 , F 111, S 8, H SC 48333, I/A 2 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-15
Empresa: BOSQUE DA DEVESA SL
Administrador Unico
- Casal Salgado Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281 , F 107, S 8, H SC 48333, I/A 1 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-15
Empresa: ABRAXAS-AULA 25 SL
Administrador Solidario
- Casal Salgado Manuel Angel
- Nouel Brache Grace Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145 , F 194, S 8, H SC 45898, I/A 1 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-15
Empresa: AULA NOROESTE SL
Apoderado
- Casal Salgado Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3509 , F 221, S 8, H AS 35003, I/A 3 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-99-33
Información de CASAL SALGADO MANUEL ANGEL
Mostramos los datos de CASAL SALGADO MANUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASAL SALGADO MANUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos