CASAL ROMERO PILAR
Informe ejecutivo de CASAL ROMERO PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASAL ROMERO PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEAT MOTOR ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 27/02/2015 | 13/07/2015 |
SEAT MOTOR ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/04/2015 | 13/07/2015 |
SEVILLA WAGEN SA | Apoderado | 13/01/2012 |
VINCULACIONES DE CASAL ROMERO PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASAL ROMERO PILAR
Empresa: SEAT MOTOR ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Casal Romero Pilar
Apoderado Mancomunado Solidario
- Casal Romero Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43585 , F 119, S 8, H B 37344, I/A 156 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-08
Empresa: SEAT MOTOR ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43585 , F 114, S 8, H B 37344, I/A 152 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-08
Empresa: SEAT MOTOR ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Casal Romero Pilar
- Granado Lapuente Iñigo
- Lobera Lopez Jose Antonio
- Martinez Estornut Hermelando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43585 , F 112, S 8, H B 37344, I/A 149 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-08
Empresa: SEVILLA WAGEN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3707 , F 140, S 8, H SE 6137, I/A 50 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-41
Información de CASAL ROMERO PILAR
Mostramos los datos de CASAL ROMERO PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASAL ROMERO PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos