CASAL RIVEIRO JOSE
Informe ejecutivo de CASAL RIVEIRO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASAL RIVEIRO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASAL-LAGO SL | Administrador Unico | 24/07/2017 | |
TRANSPORTES 4H PADRENDA SL | Administrador Solidario | 14/01/2009 | 08/02/2010 |
VINCULACIONES DE CASAL RIVEIRO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASAL RIVEIRO JOSE
Empresa: CASAL-LAGO SL
Administrador Unico
- Casal Riveiro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1342, L 1342, F 140, S 8, H PO 10357, I/A 5 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-36
Empresa: TRANSPORTES 4H PADRENDA SL
Administrador Solidario
- Casal Riveiro Jose
- Lago Castro Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3522, L 3522, F 96, S 8, H PO 47299, I/A 2 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-33-36
Empresa: TRANSPORTES 4H PADRENDA SL
Administrador Solidario
- Casal Riveiro Jose
- Lago Castro Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3522, L 3522, F 95, S 8, H PO 47299, I/A 1 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-18-36
Información de CASAL RIVEIRO JOSE
Mostramos los datos de CASAL RIVEIRO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASAL RIVEIRO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos