CASAGRANDE VARELA MARCOS
Informe ejecutivo de CASAGRANDE VARELA MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASAGRANDE VARELA MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PORTEÑA FOOD SL | Administrador Solidario | 29/04/2022 |
VINCULACIONES DE CASAGRANDE VARELA MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASAGRANDE VARELA MARCOS
Empresa: DENODE LAND SL
Liquidador
- Casagrande Varela Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 785696, I/A 3 (16/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-183-28
Empresa: DENODE LAND SL
Administrador Unico
- Casagrande Varela Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 785696, I/A 3 (16/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-183-28
Empresa: DENODE LAND SL
Administrador Unico
- Casagrande Varela Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44609 , F 145, S 8, H M 785696, I/A 1 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Empresa: PORTEÑA FOOD SL
Administrador Solidario
- Casagrande Varela Marcos
- Casagrande Varela Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43414 , F 194, S 8, H M 766816, I/A 2 (05/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-28
Empresa: PORTEÑA FOOD SL
Administrador Solidario
- Belenky Walter Alejandro
- Casagrande Varela Marcos
- Casagrande Varela Tomas
- Fernandez Ybarra Hector Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43414 , F 190, S 8, H M 766816, I/A 1 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-28
Información de CASAGRANDE VARELA MARCOS
Mostramos los datos de CASAGRANDE VARELA MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASAGRANDE VARELA MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos