CASADO RUIZ FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de CASADO RUIZ FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CASADO RUIZ FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES CADOPA SL | Socio Unico | 16/03/2018 | |
BOTHERMO SL | Administrador Solidario | 19/12/2017 |
VINCULACIONES DE CASADO RUIZ FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASADO RUIZ FRANCISCO JOSE
Administrador Unico
- Casado Ruiz Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE145022, I/A 2 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-41
Empresa: PISA ELECTRONICA SL
Administrador Unico
- Casado Ruiz Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 34439, I/A 13 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-41
Administrador Unico
- Casado Ruiz Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 67954, I/A 8 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-41
Administrador Unico
- Casado Ruiz Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29778 , F 161, S 8, H M 535776, I/A 3 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-28
Empresa: INVERSIONES CADOPA SL
Socio Único
- Casado Ruiz Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4385 , F 160, S 8, H SE 67425, I/A 4 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-41
Empresa: BOTHERMO SL
Administrador Solidario
- Barbe De La Peña Eduardo Jose
- Casado Ruiz Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6467 , F 185, S 8, H SE115881, I/A 1 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-41
Empresa: MONTSENY BALAST SL
Consejero
- Casado Ruiz Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29030 , F 169, S 8, H B 146885, I/A 13 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-08
Empresa: PISA ELECTRONICA SL
Administrador Unico
- Casado Ruiz Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2759 , F 101, S 8, H SE 34439, I/A 9 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-41
Empresa: PISA ELECTRONICA SL
Consejero Delegado
- Casado Ruiz Francisco Jose
Consejero
- Casado Ruiz Francisco Jose
- Javier Martinez Beltran
- Serrano Mora Manuel
Presidente
- Casado Ruiz Francisco Jose
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2759 , F 101, S 8, H SE 34439, I/A 9 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-41
Empresa: MONTSENY BALAST INSTALACIONES SL
Liquidador Solidario
- Casado Ruiz Francisco Jose
- Serrano Mora Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24436 , F 174, S 8, H M 439569, I/A 3 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-28
VER MAS ACTOS
Información de CASADO RUIZ FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de CASADO RUIZ FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASADO RUIZ FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos